Společenství vlastníků I. Olbrachta č.p. 2919 a č.p. 2920, Hodonín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků I. Olbrachta č.p. 2919 a č.p. 2920, Hodonín (26888521) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese I. Olbrachta 2919/14, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 2003 Společenství vlastníků I. Olbrachta č.p. 2919 a č.p. 2920, Hodonín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků I. Olbrachta č.p. 2919 a č.p. 2920, Hodonín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků I. Olbrachta č.p. 2919 a č.p. 2920, Hodonín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3416 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26888521 | |
Jméno: | Společenství vlastníků I. Olbrachta č.p. 2919 a č.p. 2920, Hodonín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.4.2003 |
Zapsána dne: | 26.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 26.4.2003 - 11.3.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | I. Olbrachta 2919/14, Hodonín 69501, Česká republika | 20.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | I. Olbrachta č.p. 2919, Hodonín , Česká republika | 26.4.2003 - 20.9.2016 |
místopředseda výboru | Hana Skenderová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Bc. Michaela Malárová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
člen výboru | Jan Chludil |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
člen výboru | Jan Chludil |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2020 do 1.7.2022 |
Adresa | Jižní 3635/37, 69501 Hodonín |
člen výboru | Zdeněk Dřímal |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 15.8.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
člen výboru | Hana Skenderová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 15.8.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Michaela Malárová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 15.8.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Michaela Malárová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 20.9.2016 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
člen výboru | Zdeněk Dřímal |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 20.9.2016 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
člen výboru | Hana Skenderová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 20.9.2016 |
Adresa | I. Olbrachta 2920/16, 69501 Hodonín |
člen | Hana Skenderová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | I. Olbrachta 16, 69503 Hodonín |
místopředseda | Milan Zeleňák |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | I. Olbrachta 16, 69503 Hodonín |
předseda | Zdeněk Dřímal |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | I. Olbrachta 14, 69503 Hodonín |
Místopředseda | Zdeněk Dřímal |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2005 do 20.8.2010 |
Adresa | I. Olbrachta 16, Hodonín |
Člen | Hana Skenderová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2005 do 20.8.2010 |
Adresa | I.Olbrachta 16, Hodonín |
Předseda | Milan Zeleňák |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2005 do 20.8.2010 |
Adresa | I. Olbrachta 14, Hodonín |
člen | Hana Skenderovová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2003 do 11.3.2005 |
Adresa | I. Olbrachta 16, Hodonín |
předseda | Milan Zeleňák |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2003 do 11.3.2005 |
Adresa | I. Olbrachta 14, Hodonín |
člen | Zdeněk Dřímal |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2003 do 11.3.2005 |
Adresa | I. Olbrachta 16, Hodonín |
IČO: | 26888521 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků I. Olbrachta č.p. 2919 a č.p. 2920, Hodonín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 4. 2003 |
Sídlo: | I. Olbrachta 2919/14, Hodonín 69501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |