Společenství vlastníků Hýskov 635 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hýskov 635 (06172661) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Statku 635, 26706 Hýskov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2017 Společenství vlastníků Hýskov 635 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hýskov 635 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hýskov 635 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 6. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 18154 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06172661 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu na pozemku parc. č. st. 369, k.ú. Hýskov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.6.2017 |
Zapsána dne: | 7.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Statku 635, Hýskov 26706, Česká republika | 7.5.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Trojická 1904/14, Praha 12800, Česká republika | 7.6.2017 - 7.5.2019 |
předsedkyně výboru | Adéla Seidelová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Na Parkáně 2094, 26601 Beroun |
členka výboru | Gabriela Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
členka výboru | Irena Klečková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2022 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
předsedkyně výboru | Adéla Seidelová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2022 do 16.3.2023 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
předseda výboru | Lukáš Mlčák |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 17.3.2022 |
Adresa | 90, 33455 Horšice |
místopředsedkyně výboru | Adéla Seidelová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 17.3.2022 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
člen výboru | Patricie Landsmann |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2020 do 20.8.2020 |
Adresa | 84, 26801 Rpety |
předseda výboru | Jindřich Matouš |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 20.8.2020 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
místopředseda výboru | Janusz Stanisław Grinholc |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 20.8.2020 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
člen výboru | Ing. Ladislav Šipoš |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 20.8.2020 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
člen výboru | Michal Odcházel |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 20.8.2020 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
člen výboru | Patricie Landsmann |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 15.8.2020 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
Předseda | Gabriela Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2019 do 20.8.2019 |
Adresa | U Statku 635, 26706 Hýskov |
Předseda společenství vlastníků | Vlastimil Miler |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 7.5.2019 |
Adresa | Za Hřištěm 469, 26706 Hýskov |
IČO: | 06172661 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hýskov 635 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Hýskov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 6. 2017 |
Sídlo: | U Statku 635, Hýskov 26706 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |