Společenství vlastníků Husova 651, Louny má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Husova 651, Louny (28671171) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Husova 651, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2008 Společenství vlastníků Husova 651, Louny má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Husova 651, Louny nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Husova 651, Louny na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 8. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4417 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28671171 | |
Jméno: | Společenství pro dům Husova 651, Louny | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.8.2008 |
Zapsána dne: | 23.8.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 651, Louny 44001, Česká republika | 22.11.2016 |
---|
předseda výboru | Tomáš Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2022 |
Adresa | Pod Kavalírkou 1322/24, 15000 Praha |
místopředseda výboru | Ludmila Doskočilová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2022 |
Adresa | Jarošova 1203, 44001 Louny |
místopředseda výboru | Ludmila Doskočilová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2020 do 26.1.2022 |
Adresa | Jarošova 1203, 44001 Louny |
předseda výboru | Hana Šalounová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2021 do 26.1.2022 |
Adresa | Zelené Náměstí 2893, 44001 Louny |
člen výboru | Nikola Olšovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 do 26.1.2022 |
Adresa | Pařížská 2151, 27201 Kladno |
předseda výboru | Hana Šalounová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2020 do 3.5.2021 |
Adresa | Husova 651, 44001 Louny |
člen výboru | Nikola Olšovský |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2020 do 6.1.2021 |
Adresa | Husova 651, 44001 Louny |
Člen | Nikola Olšovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 do 12.9.2020 |
Adresa | Husova 651, 44001 Louny |
Místopředseda | Ludmila Doskočilová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 do 12.9.2020 |
Adresa | Jarošova 1203, 44001 Louny |
Předseda | Hana Šalounová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 do 12.9.2020 |
Adresa | Husova 651, 44001 Louny |
místopředseda výboru | Ludmila Doskočilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2008 do 14.3.2014 |
Adresa | Jarošova 1203, 44001 Louny |
člen výboru | Kateřina Skrbková |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2008 do 14.3.2014 |
Adresa | Husova 651, 44001 Louny |
předseda výboru | Hana Šalounová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2008 do 14.3.2014 |
Adresa | Husova 651, 44001 Louny |
IČO: | 28671171 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Husova 651, Louny |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 8. 2008 |
Sídlo: | Husova 651, Louny 44001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |