Společenství vlastníků Husníkova 2085 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Husníkova 2085 (28993527) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Husníkova 2085/20, 15800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2009 Společenství vlastníků Husníkova 2085 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Husníkova 2085 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Husníkova 2085 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10903 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28993527 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Husníkova 2085 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.12.2009 |
Zapsána dne: | 22.12.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husníkova 2085/20, Praha 15800, Česká republika | 20.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Husníkova 2085, Praha 15800, Česká republika | 22.12.2009 - 20.1.2017 |
místopředseda výboru | Ivana Červená |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2023 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
člen výboru | Jan Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2023 |
Adresa | Bronzová 2011/3, 15500 Praha |
předseda výboru | Martin Brož |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2023 |
Adresa | Živcových 449/44, 15500 Praha |
Člen výboru | Jan Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 do 18.4.2023 |
Adresa | Bronzová 2011/3, 15500 Praha |
místopředseda výboru | Ivana Červená |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 18.4.2023 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
předseda výboru | Martin Brož |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 do 18.4.2023 |
Adresa | Živcových 449/44, 15500 Praha |
předseda výboru | Martin Brož |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2019 do 25.8.2021 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
Člen výboru | Jan Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 15.11.2019 |
Adresa | 2, 27326 Neuměřice |
člen výboru | Martin Brož |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 do 6.3.2019 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
předseda výboru | Ing. Jan Pacík |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 4.4.2018 |
Adresa | 74, 26724 Hostomice |
předseda výboru | Ing. Jan Pacík |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 4.4.2018 |
Adresa | 74, 26724 Hostomice |
místopředseda výboru | Ivana Červená |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 do 20.1.2017 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
místopředseda výboru | Ivana Červená |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 do 20.1.2017 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
předseda výboru | Ing. Jan Pacík |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2014 do 10.11.2016 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
předseda výboru | Ing. Jan Pacík |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2014 do 10.11.2016 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
člen výboru | Petr Jadrný |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 do 26.5.2016 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
předseda výboru | Ing. Jan Pacík |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 do 31.1.2014 |
Adresa | Husníkova 2085/20, 15800 Praha |
IČO: | 28993527 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Husníkova 2085 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 6. 2009 |
Sídlo: | Husníkova 2085/20, Praha 15800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |