Společenství vlastníků Hroznová 493/5, Praha 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hroznová 493/5, Praha 1 (27615979) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hroznová 493/5, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 11. 2006 Společenství vlastníků Hroznová 493/5, Praha 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hroznová 493/5, Praha 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hroznová 493/5, Praha 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7148 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27615979 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Hroznová 493/5, Praha 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.11.2006 |
Zapsána dne: | 22.11.2006 | |
Stanovy | 4.1.2017 - 11.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hroznová 493/5, Praha 1 11800, Česká republika | 22.11.2006 |
---|
místopředseda | PhDr. Helena Koenigsmarková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2023 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
předseda | Barbara Šabachová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
člen výboru | Jaromír Hubáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
místopředseda výboru | Jan Fliegl |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2018 do 9.11.2023 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
člen výboru | Jaromír Hubáček |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2017 do 1.7.2022 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
předseda | Helena Charvátová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2017 do 1.7.2022 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
člen výboru | Jan Fliegl |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2017 do 22.9.2018 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
člen výboru | Jan Fliegl |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2017 do 22.9.2018 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
člen výboru | Helena Koenigsmarková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2013 do 13.7.2017 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha 1 |
místopředseda výboru | Jan Fliegl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2013 do 13.7.2017 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
předseda výboru | Helena Charvátová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2013 do 13.7.2017 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
člen výboru | Helena Koenigsmarková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2013 do 13.7.2017 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha 1 |
místopředseda výboru | Jan Fliegl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2013 do 13.7.2017 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
předseda výboru | Helena Charvátová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2013 do 13.7.2017 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
místopředseda výboru | Jan Fliegl |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2013 do 13.10.2013 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha 1 |
předseda výboru | Helena Charvátová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2013 do 13.10.2013 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha 1 |
předseda výboru | Helena Charvátová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2006 do 10.10.2013 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha 1 |
místopředseda výboru | Ing. Jan Fliegl |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2006 do 10.10.2013 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha 1 |
člen výboru | PhDr. Helena Koenigsmarková |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2011 do 10.10.2013 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha 1 |
člen výboru | ing. David Schmidt |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2006 do 15.12.2011 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha 1 |
IČO: | 27615979 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hroznová 493/5, Praha 1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 11. 2006 |
Sídlo: | Hroznová 493/5, Praha 11800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |