Společenství vlastníků Hroznatova 507-508 Mariánské Lázně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hroznatova 507-508 Mariánské Lázně (75005182) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hroznatova 507/26, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 2003 Společenství vlastníků Hroznatova 507-508 Mariánské Lázně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hroznatova 507-508 Mariánské Lázně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hroznatova 507-508 Mariánské Lázně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 10. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2348 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75005182 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Hroznatova 507-508 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.6.2003 |
Zapsána dne: | 10.6.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 10.6.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 10.6.2003 - 1.5.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hroznatova 507/26, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 18.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hroznatova 507, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 10.6.2003 - 18.11.2016 |
předseda společenství | Martin Gaier |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2022 |
Adresa | Kubelíkova 534/16, 35301 Mariánské Lázně |
Člen výboru | Alena Nevečeřalová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 do 28.6.2022 |
Adresa | Hroznatova 507/26, 35301 Mariánské Lázně |
Člen výboru | Marie Škalbanová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 do 28.6.2022 |
Adresa | Hroznatova 507/26, 35301 Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Václav Gaier |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 do 13.1.2022 |
Adresa | Hroznatova 508/24, 35301 Mariánské Lázně |
Člen výboru | Marie Škalbanová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2012 do 18.11.2016 |
Adresa | Hroznatova 507/26, 35301 Mariánské Lázně |
Člen výboru | Alena Nevečeřalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2012 do 18.11.2016 |
Adresa | Hroznatova 507/26, 35301 Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Václav Gaier |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2012 do 18.11.2016 |
Adresa | Hroznatova 508/24, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Alena Nevečeřalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2006 do 1.5.2012 |
Adresa | Hroznatova 507, Mariánské Lázně |
člen výboru | Květa Podsklanová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2006 do 1.5.2012 |
Adresa | Hroznatova 508, Mariánské Lázně |
předseda výboru | Václav Gaier |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2006 do 1.5.2012 |
Adresa | Hroznatova 508, Mariánské Lázně |
Předseda výboru | František Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 25.7.2006 |
Adresa | Hroznatova 508, Mariánské Lázně |
Člen výboru | JUDr. Ladislav Holákovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 25.7.2006 |
Adresa | Hroznatova 507, Mariánské Lázně |
Člen výboru | Ing. Josef Müller |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 25.7.2006 |
Adresa | Havlíčkova 599, Mariánské Lázně |
IČO: | 75005182 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hroznatova 507-508 Mariánské Lázně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Hroznatova 507/26, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |