Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek (02499967) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hradišťská 2415, 39701 Písek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 2014 Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 15. 2. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4273 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02499967 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.2.2014 |
Zapsána dne: | 15.2.2014 | |
Na shromáždění Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek dne 5.11.2019 byl zvolen výbor pro další volební období. | 29.1.2020 | |
Na shromáždění Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek dne 3.11.2016 byl zvolen nový výbor na další volební období. | 21.12.2016 - 29.1.2020 | |
Na shromáždění Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek dne 12.11.2015 bylo schváleno nové znění stanov v souladu s novým občanským zákoníkem, včetně nového názvu společenství. | 30.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradišťská 2415, Písek 39701, Česká republika | 15.2.2014 |
---|
Předseda výboru | Jan Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Místopředseda výboru | Michal Sup |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Členka výboru | Monika Korešová |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Místopředseda výboru | Milan Vaňáč |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 29.1.2020 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Člen výboru | Michal Sup |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 29.1.2020 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Předseda výboru | Ing. Milan Čunát |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 29.1.2020 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Člen výboru | MUDr. Monika Korešová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Člen výboru | Jan Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Místopředseda výboru | Milan Vaňáč |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Předseda výboru | Ing. Milan Čunát |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Člen výboru | Jan Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Člen výboru | MUDr. Monika Korešová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Místopředseda výboru | Milan Vaňáč |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
Předseda výboru | Ing. Milan Čunát |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Hradišťská 2415, 39701 Písek |
IČO: | 02499967 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hradišťská 2415 Písek |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Písek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 10. 2013 |
Sídlo: | Hradišťská 2415, Písek 39701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |