Společenství vlastníků Hradební 214 Nové Hrady má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hradební 214 Nové Hrady (26078139) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hradební 214, 37333 Nové Hrady. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 8. 2004 Společenství vlastníků Hradební 214 Nové Hrady má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hradební 214 Nové Hrady nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hradební 214 Nové Hrady na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 8. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1758 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26078139 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Nové Hrady 214 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.8.2004 |
Zapsána dne: | 24.8.2004 | |
Den vzniku společenství: 22.3.2004 | 24.8.2004 - 28.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradební 214, Nové Hrady 37333, Česká republika | 1.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 214, Nové Hrady , Česká republika | 24.8.2004 - 1.1.2017 |
předseda výboru | Hana Buštová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Martin Kysela |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Jiřina Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
ČLEN VÝBORU | Martin Kysela |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2017 do 14.7.2022 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
ČLEN VÝBORU | Jiřina Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2017 do 14.7.2022 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
PŘEDSEDA VÝBORU | Hana Buštová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2017 do 14.7.2022 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Jiřina Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Martin Kysela |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
předseda výboru | Hana Buštová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Jiřina Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Martin Kysela |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
předseda výboru | Hana Buštová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Martin Kysela |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2004 do 28.12.2016 |
Adresa | Hradební 214, Nové Hrady |
člen výboru | Jiřina Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2004 do 28.12.2016 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
předseda výboru | Hana Buštová |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2004 do 28.12.2016 |
Adresa | Hradební 214, 37333 Nové Hrady |
IČO: | 26078139 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hradební 214 Nové Hrady |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Nové Hrady |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 8. 2004 |
Sídlo: | Hradební 214, Nové Hrady 37333 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |