Společenství vlastníků Hornická 1279 a 1280 Jirkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hornická 1279 a 1280 Jirkov (72568194) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Studentská 1243, 43111 Jirkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 2012 Společenství vlastníků Hornická 1279 a 1280 Jirkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hornická 1279 a 1280 Jirkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hornická 1279 a 1280 Jirkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 10. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5894 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72568194 | |
Jméno: | Společenství pro dům Hornická 1279 a 1280 Jirkov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.10.2012 |
Zapsána dne: | 2.10.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Studentská 1243, Jirkov 43111, Česká republika | 21.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hornická 1280, Jirkov 43111, Česká republika | 2.10.2012 - 21.1.2016 |
Člen výboru | Zdeňka Ramešová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 21.1.2016 |
Adresa | Hornická 1279, 43111 Jirkov |
Místopředseda výboru | Věra Svačinová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 21.1.2016 |
Adresa | Hornická 1279, 43111 Jirkov |
Předseda výboru | Jan Zárecký |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 21.1.2016 |
Adresa | Hornická 1280, 43111 Jirkov |
Místopředseda výboru | Věra Svačinová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | Hornická 1279, 43111 Jirkov, Jirkov I |
Člen výboru | Zdeňka Ramešová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | Hornická 1279, 43111 Jirkov, Jirkov I |
Předseda výboru | Jan Zárecký |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | Hornická 1280, 43111 Jirkov, Jirkov I |
IČO: | 72568194 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hornická 1279 a 1280 Jirkov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Jirkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 6. 2012 |
Sídlo: | Studentská 1243, Jirkov 43111 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |