Společenství vlastníků Horní 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Horní 3 (25911864) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Horní 1559/3, 79201 Bruntál. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 2002 Společenství vlastníků Horní 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Horní 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Horní 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1743 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25911864 | |
Jméno: | Horní společenství 3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.7.2002 |
Zapsána dne: | 13.7.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek v domě - výbor společenství - revizní komise | 10.9.2011 - 15.3.2017 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 13.7.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek v domě - pověřený vlastník - revizní komise | 13.7.2002 - 10.9.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horní 1559/3, Bruntál 79201, Česká republika | 3.10.2016 |
---|
člen výboru | DiS. Eva Purová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2017 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
člen výboru | Antonín Petroš |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2017 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Dana Černínová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2017 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
člen výboru | DiS. Eva Purová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
člen výboru | Antonín Petroš |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Dana Černínová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
člen výboru | Antonín Petroš |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 15.3.2017 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
člen výboru | DiS. Eva Purová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 15.3.2017 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Dana Černínová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 15.3.2017 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
člen výboru | Antonín Petroš |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2011 do 3.10.2016 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
člen výboru | DiS. Eva Purová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2011 do 3.10.2016 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Dana Černínová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2011 do 3.10.2016 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
pověřený vlastník | Dana Černínová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2006 do 30.11.2006 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
pověřený vlastník | Ing. Robert Böhm |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2002 do 20.7.2006 |
Adresa | Horní 1559/3, 79201 Bruntál |
IČO: | 25911864 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Horní 3 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Bruntál |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 7. 2002 |
Sídlo: | Horní 1559/3, Bruntál 79201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |