Společenství vlastníků Horčičkova 547 - 549 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Horčičkova 547 - 549 (03363074) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Horčičkova 548/4, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 2014 Společenství vlastníků Horčičkova 547 - 549 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Horčičkova 547 - 549 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Horčičkova 547 - 549 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 9. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 15672 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03363074 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Horčičkova 547 - 549 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.9.2014 |
Zapsána dne: | 25.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 25.9.2014 - 18.9.2018 | |
Kontrolní komise Mgr. Jaroslav Pacovský, nar. 5.1.1953 bytem Praha 4, Háje, Horčičkova 549/2, PSČ 149 00 Ing. Jiří Pátek, CSc., nar. 22.5.1942 bytem Praha 4, Háje, Horčičkova 547/6 Vladimír Hornát, nar. 18.6.1941 bytem Praha 4, Háje, Horčičkova 548/4 | 25.9.2014 - 18.9.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horčičkova 548/4, Praha 14900, Česká republika | 25.9.2014 |
---|
člen výboru | Mgr. Júlia Turková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2019 |
Adresa | Horčičkova 547/6, 14900 Praha |
člen výboru | Ivo Laštovička |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2014 |
Adresa | Horčičkova 549/2, 14900 Praha |
předseda výboru | JUDr. Svatava Grivalská |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2014 |
Adresa | Horčičkova 548/4, 14900 Praha |
člen výboru | Ing. Miloš Marhoul |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2019 do 3.12.2019 |
Adresa | Pod Studánkou 1884, 26601 Beroun |
člen výboru | Ing. Miloš Marhoul |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2014 do 9.6.2019 |
Adresa | Horčičkova 547/6, 14900 Praha |
IČO: | 03363074 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Horčičkova 547 - 549 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 9. 2014 |
Sídlo: | Horčičkova 548/4, Praha 14900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |