Společenství vlastníků Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 529 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 529 (25470710) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2003 Společenství vlastníků Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 529 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 529 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 529 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1543 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25470710 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 529 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.6.2003 |
Zapsána dne: | 27.6.2003 | |
Společenství vzniklo dne 1.7.2000. | 27.6.2003 - 24.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 529, Hodkovice nad Mohelkou 46342, Česká republika | 27.6.2003 |
---|
Předseda výboru | Marek Doležaj |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
Člen výboru | Ladislav Vrátil |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
Člen výboru | Radka Menclová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
Místopředseda výboru | Ladislav Vrátil |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 2.2.2022 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
Člen výboru | Jana Řezáčová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 2.2.2022 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
Předseda výboru | Radka Menclová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 2.2.2022 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
člen výboru | Ladislav Vrátil |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.2.2017 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
člen výboru | Josef Novák |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.2.2017 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
místopředseda výboru | Jana Řezáčová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.2.2017 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
předseda výboru | Radka Menclová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.2.2017 |
Adresa | Mánesova 529, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
Předseda | Václav Vytlačil |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Manesova 529, Hodkovice nad Mohelkou |
Místopředseda | Josef Louda |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Manesova 529, Hodkovice nad Mohelkou |
Člen | Josef Novák |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Manesova 529, Hodkovice nad Mohelkou |
Člen | Ladislav Vrátil |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Manesova 529, Hodkovice nad Mohelkou |
IČO: | 25470710 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 529 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Hodkovice nad Mohelkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 6. 2003 |
Sídlo: | Mánesova 529, Hodkovice nad Mohelkou 46342 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |