Společenství vlastníků Hliníky 319 Telnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hliníky 319 Telnice (26312590) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hliníky 319, 66459 Telnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 2. 2003 Společenství vlastníků Hliníky 319 Telnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hliníky 319 Telnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hliníky 319 Telnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3025 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26312590 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Hliníky 319 Telnice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.2.2003 |
Zapsána dne: | 5.2.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 5.2.2003 - 31.7.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hliníky 319, Telnice 66459, Česká republika | 31.7.2019 |
---|
předseda výboru | Jan Kukla |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
člen výboru | Zbyněk Vespalec |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 |
Adresa | Školní 1069, 66453 Újezd u Brna |
člen výboru | Miroslava Lattenbergová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
předseda výboru | Jan Kukla |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2014 do 20.11.2019 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
člen výboru | Zbyněk Vespalec |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 20.11.2019 |
Adresa | Školní 1069, 66453 Újezd u Brna |
člen výboru | Rastislav Matula |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2014 do 31.7.2019 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
člen výboru | Zbyněk Vespalec |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2014 do 5.3.2015 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
člen | Tomáš Čtvrtňák |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2003 do 15.12.2014 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
člen | Jan Kukla |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2003 do 15.12.2014 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
předseda | Mgr. Zbyněk Vespalec |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2013 do 15.12.2014 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
předseda | Mgr. Zbyněk Vespalec |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2003 do 19.9.2013 |
Adresa | Hliníky 319, 66459 Telnice |
IČO: | 26312590 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hliníky 319 Telnice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Telnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 2. 2003 |
Sídlo: | Hliníky 319, Telnice 66459 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |