Společenství vlastníků Heyrovského čp. 1588, 1589 Sokolov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Heyrovského čp. 1588, 1589 Sokolov (26343801) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Heyrovského 1589, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2002 Společenství vlastníků Heyrovského čp. 1588, 1589 Sokolov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Heyrovského čp. 1588, 1589 Sokolov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Heyrovského čp. 1588, 1589 Sokolov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 6. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1514 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26343801 | |
Jméno: | "Společenství HEYROVSKÉHO čp. 1588, 1589 SOKOLOV" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.4.2002 |
Zapsána dne: | 6.4.2002 | |
Orgány společenství vlastníků jsou: a) shromáždění b) předseda společenství | 5.8.2016 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 22.3.2013 - 5.8.2016 | |
pověřený vlastník | 29.12.2007 - 22.3.2013 | |
výbor společenství | 6.4.2002 - 29.12.2007 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 | 6.4.2002 - 22.3.2013 | |
Orgány společenství: | 6.4.2002 - 22.3.2013 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 6.4.2002 - 22.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Heyrovského 1589, Sokolov 35601, Česká republika | 5.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Heyrovského 1589, Sokolov 35605, Česká republika | 6.4.2002 - 5.8.2016 |
předseda společenství | Tomáš Polívka |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2022 |
Adresa | Heyrovského 1589, 35601 Sokolov |
předseda společenství | Tomáš Polívka |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2016 do 6.10.2022 |
Adresa | Heyrovského 1589, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Soňa Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 5.8.2016 |
Adresa | Heyrovského 1589, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Tomáš Polívka |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 5.8.2016 |
Adresa | Heyrovského 1589, 35601 Sokolov |
člen výboru | Walter Singer |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 5.8.2016 |
Adresa | Heyrovského 1588, 35601 Sokolov |
pověřený vlastník | Tomáš Polívka |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2007 do 22.3.2013 |
Adresa | Heyrovského 1589, 35605 Sokolov |
Člen výboru | Josef Ducký |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2004 do 29.12.2007 |
Adresa | Heyrovského 1588, 35605 Sokolov |
Místopředseda výboru | Walter Singer |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2004 do 29.12.2007 |
Adresa | Heyrovského 1588, 35605 Sokolov |
Předseda výboru | Tomáš Polívka |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2004 do 29.12.2007 |
Adresa | Heyrovského 1589, 35605 Sokolov |
Předseda výboru | Jaroslav Štekl |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2002 do 13.7.2004 |
Adresa | Heyrovského 1589, Sokolov |
Místopředseda výboru | Tomáš Polívka |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2002 do 13.7.2004 |
Adresa | Heyrovského 1589, Sokolov |
Člen výboru | Walter Singer |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2002 do 13.7.2004 |
Adresa | Heyrovského 1588, Sokolov |
Člen výboru | Josef Ducký |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2002 do 13.7.2004 |
Adresa | Heyrovského 1588, Sokolov |
Člen výboru | Eva Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2002 do 4.12.2002 |
Adresa | Heyrovského 1588, Sokolov |
IČO: | 26343801 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Heyrovského čp. 1588, 1589 Sokolov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 4. 2002 |
Sídlo: | Heyrovského 1589, Sokolov 35601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |