Společenství vlastníků Helfertova 39,41,43 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Helfertova 39,41,43 (26296462) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Helfertova 536/41, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 9. 2002 Společenství vlastníků Helfertova 39,41,43 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Helfertova 39,41,43 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Helfertova 39,41,43 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2214 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26296462 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Helfertova 39,41,43 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.9.2002 |
Zapsána dne: | 18.9.2002 | |
Právní poměry společenství se řídí stanovy společenství vlastníků přijatými shromážděním vlastníků dne 27.6.2002, ve znění změn přijatých shromážděním vlastníků dne 28.6.2007. | 1.8.2007 - 22.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Helfertova 536/41, Brno 61300, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Helfertova 41,č.p.536, Brno 61300, Česká republika | 18.9.2002 - 6.10.2016 |
Předseda společenství | Dagmar Rybářová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2022 |
Adresa | Helfertova 534/39, 61300 Brno |
Předseda společenství vlastníků | Josef Smíšek |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2017 do 5.8.2022 |
Adresa | Helfertova 536/41, 61300 Brno |
pověřený vlastník | Josef Smíšek |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 22.7.2017 |
Adresa | Helfertova 536/41, 61300 Brno |
pověřený vlastník | Josef Smíšek |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 22.7.2017 |
Adresa | Helfertova 536/41, 61300 Brno |
pověřený vlastník | Josef Smíšek |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 6.10.2016 |
Adresa | Helferetova 41, 61300 Brno |
Pověřený vlastník | Josef Smíšek |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2007 do 10.7.2012 |
Adresa | Helferetova 41, 61300 Brno |
Pověřený vlastník | Josef Smíšek |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2002 do 1.8.2007 |
Adresa | Helferetova 41, Brno |
IČO: | 26296462 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Helfertova 39,41,43 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 9. 2002 |
Sídlo: | Helfertova 536/41, Brno 61300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |