Společenství vlastníků Havlíčkova 1, 3, Znojmo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Havlíčkova 1, 3, Znojmo (03730930) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Havlíčkova 969/3, 66902 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 2015 Společenství vlastníků Havlíčkova 1, 3, Znojmo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Havlíčkova 1, 3, Znojmo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Havlíčkova 1, 3, Znojmo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 1. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11107 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03730930 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Havlíčkova 1, 3, Znojmo | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.1.2015 |
Zapsána dne: | 21.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 969/3, Znojmo 66902, Česká republika | 21.1.2015 |
---|
předseda výboru | Helena Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | Havlíčkova 969/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Kamila Dolská |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | Havlíčkova 969/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Gertruda Švarc |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | Havlíčkova 969/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Kamila Dolská |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 7.8.2021 |
Adresa | Havlíčkova 969/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Michal Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 7.8.2021 |
Adresa | Havlíčkova 969/1, 66902 Znojmo |
předseda výboru | Jaroslav Hiller |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 7.8.2021 |
Adresa | Havlíčkova 969/3, 66902 Znojmo |
člen výboru | Helena Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 7.8.2021 |
Adresa | Havlíčkova 969/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Ing. Zdeněk Severa |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 7.8.2021 |
Adresa | Havlíčkova 969/3, 66902 Znojmo |
člen výboru | Ing. Zdeněk Severa |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 3.11.2015 |
Adresa | Havlíčkova 969/3, 66902 Znojmo |
člen výboru | Helena Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 3.11.2015 |
Adresa | Havlíčkova 969/1, 66902 Znojmo |
IČO: | 03730930 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Havlíčkova 1, 3, Znojmo |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 1. 2015 |
Sídlo: | Havlíčkova 969/3, Znojmo 66902 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |