Společenství vlastníků Harantova 2541 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Harantova 2541 (26057361) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Harantova 2541/54, 39701 Písek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 2003 Společenství vlastníků Harantova 2541 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Harantova 2541 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Harantova 2541 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 992 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26057361 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Harantova 2541 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.2.2003 |
Zapsána dne: | 19.2.2003 | |
Shromáždění vlastníků SVJ Harantova 2541 se sídlem Harantova 2541, Písek, PSČ 370 01, na svém jednání dne 25. 02. 2016 přijalo demisi člena výboru ing. Milana Šestáka. Schválilo nové stanovy společenství. Zvolilo novými členy výboru paní PaedDr. Radku Kun tovou a paní Barboru Landovou. Následně zvolilo paní Barboru Landovou předsedkyní výboru SVJ. Prezenční listinu, plné moci dvou vlastníků ( A. Brožové a společnosti PROTON s.r.o. ), zápis z jednání Shromáždění vlastníků i nové stanovy jsou v příloze tohoto formuláře. | 3.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Harantova 2541/54, Písek 39701, Česká republika | 3.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Harantova 2541, Písek 39701, Česká republika | 19.2.2003 - 3.6.2016 |
předsedkyně výboru | Barbora Líšková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 |
Adresa | Václavské nám. 454, 39701 Písek |
členka výboru | PaedDr. Radka Kuntová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Lukešova 343, 39843 Bernartice |
členka výboru | Božena Paarová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Harantova 2541/54, 39701 Písek |
předsedkyně výboru | Barbora Líšková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 do 25.8.2023 |
Adresa | Harantova 2541/54, 39701 Písek |
předseda výboru | Barbora Líšková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 do 28.12.2021 |
Adresa | Harantova 2541/54, 39701 Písek |
člen výboru | Božena Paarová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | Harantova 2541/54, 39701 Písek |
člen výboru | Radka Kuntová PaedDr. |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | Lukešova 343, 39843 Bernartice |
předseda výboru | Barbora Landová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 do 5.9.2019 |
Adresa | Harantova 2541/54, 39701 Písek |
předseda výboru | Barbora Landová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 15.11.2016 |
Adresa | Jaromíra Malého 2226, 39701 Písek |
předseda výboru | Barbora Landová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 15.11.2016 |
Adresa | Jaromíra Malého 2226, 39701 Písek |
člen výboru | Ing. Milan Štverák |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2003 do 3.6.2016 |
Adresa | Harantova 2541, Písek |
člen výboru | Božena Paarová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2003 do 3.6.2016 |
Adresa | Harantova 2541, Písek |
předseda výboru | Ing. Milan Loucký |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2003 do 7.9.2013 |
Adresa | Luční 384, Mirovice |
IČO: | 26057361 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Harantova 2541 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Písek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 2. 2003 |
Sídlo: | Harantova 2541/54, Písek 39701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |