Společenství vlastníků Hájová 3,5,7 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Hájová 3,5,7 (04998880) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hájová 1086/7, 69141 Břeclav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2016 Společenství vlastníků Hájová 3,5,7 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Hájová 3,5,7 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Hájová 3,5,7 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 5. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11878 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04998880 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Hájová 3,5,7 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.5.2016 |
Zapsána dne: | 31.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hájová 1086/7, Břeclav 69141, Česká republika | 31.5.2016 |
---|
předseda výboru | Lucie Krůzová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Hájová 1086/7, 69141 Břeclav |
člen výboru | Dita Hlavatá |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2021 |
Adresa | Hájová 1085/5, 69141 Břeclav |
člen výboru | Jaromír Monhart |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2021 |
Adresa | náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav |
předseda výboru | Lucie Krůzová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2021 do 9.8.2023 |
Adresa | Horní Luční 216/15, 69141 Břeclav |
člen výboru | Jaromír Monhart |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2016 do 7.10.2021 |
Adresa | náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav |
člen výboru | Alena Krutišová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 do 7.10.2021 |
Adresa | Hájová 1085/5, 69141 Břeclav |
předseda výboru | Dagmar Maděřičová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 do 27.1.2021 |
Adresa | Hájová 1084/3, 69141 Břeclav |
člen výboru | Milena Poláchová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2016 do 25.1.2020 |
Adresa | Hájová 1085/5, 69141 Břeclav |
předseda výboru | Jana Veselková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2016 do 25.1.2020 |
Adresa | Hájová 1086/7, 69141 Břeclav |
IČO: | 04998880 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Hájová 3,5,7 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Břeclav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 5. 2016 |
Sídlo: | Hájová 1086/7, Břeclav 69141 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |