Společenství vlastníků Gorazdova 1995/11, Praha 2 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Gorazdova 1995/11, Praha 2 (28373049) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Gorazdova 1995/11, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2008 Společenství vlastníků Gorazdova 1995/11, Praha 2 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Gorazdova 1995/11, Praha 2 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Gorazdova 1995/11, Praha 2 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8803 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28373049 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Gorazdova 1995/11, Praha 2 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.5.2008 |
Zapsána dne: | 16.5.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gorazdova 1995/11, Praha 12000, Česká republika | 20.10.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Gorazdova 1995/11, Praha 2 12000, Česká republika | 16.5.2008 - 20.10.2018 |
předseda výboru společenství | Josef Chlouba |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2018 |
Adresa | Gorazdova 1995/11, 12000 Praha |
člen výboru společenství | David Rybář |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2018 |
Adresa | Gorazdova 1995/11, 12000 Praha |
člen výboru společenství | Mirjam Friedová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2018 |
Adresa | Gorazdova 1995/11, 12000 Praha |
člen výboru | Mirjam Friedová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2012 |
Adresa | Gorazdova 1995/11, 12000 Praha 2 |
místopředseda výboru | David Rybář |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2012 |
Adresa | Socháňova 1134/5, 16300 Praha 6 |
předseda výboru | JUDr. Michaela Salačová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2012 |
Adresa | Gorazdova 1995/11, 12000 Praha 2 |
předseda výboru | JUDr. Michaela Salačová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2012 do 20.10.2018 |
Adresa | Gorazdova 1995/11, 12000 Praha 2 |
místopředseda výboru | David Rybář |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2012 do 20.10.2018 |
Adresa | Socháňova 1134/5, 16300 Praha 6 |
člen výboru | Mirjam Friedová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2012 do 20.10.2018 |
Adresa | Gorazdova 1995/11, 12000 Praha 2 |
IČO: | 28373049 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Gorazdova 1995/11, Praha 2 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 5. 2008 |
Sídlo: | Gorazdova 1995/11, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |