Společenství vlastníků garážových jednotek ve Zlíně Podlesí č.p. 5459 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků garážových jednotek ve Zlíně Podlesí č.p. 5459 (26938561) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 2004 Společenství vlastníků garážových jednotek ve Zlíně Podlesí č.p. 5459 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků garážových jednotek ve Zlíně Podlesí č.p. 5459 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků garážových jednotek ve Zlíně Podlesí č.p. 5459 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 9. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4375 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26938561 | |
Jméno: | Společenství vlastníků garážových jednotek ve Zlíně Podlesí č.p. 5459 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.9.2004 |
Zapsána dne: | 25.9.2004 | |
Den vzniku společenství: 27.4.2004 | 25.9.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podlesí č.p. 4959, Zlín 76005, Česká republika | 25.9.2004 |
---|
předseda výboru | Pavel Červinka |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2017 |
Adresa | Podlesí IV 4959, 76005 Zlín |
člen výboru | Ing. Roman Pavelka |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 |
Adresa | Na Honech III 4930, 76005 Zlín |
člen výboru | Kateřina Václavková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 |
Adresa | Podlesí IV 4960, 76005 Zlín |
člen výboru | Ing. Roman Pavelka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 1.3.2023 |
Adresa | Na Honech III 4930, 76005 Zlín |
předseda výboru | Pavel Červinka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 12.2.2017 |
Adresa | Podlesí IV 4959, 76005 Zlín |
předseda výboru | Pavel Červinka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 12.2.2017 |
Adresa | Podlesí IV 4959, 76005 Zlín |
člen výboru | Kateřina Václavková |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 12.8.2015 |
Adresa | Podlesí IV 4960, 76005 Zlín |
člen výboru | Martin Kebísek |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2004 do 14.12.2010 |
Adresa | Podlesí 4943, 76001 Zlín |
člen výboru | Ing. Otakar Lysoněk |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2004 do 14.12.2010 |
Adresa | Podlesí IV/5376, 76005 Zlín |
předseda výboru | Pavel Červinka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2004 do 14.12.2010 |
Adresa | Podlesí 4959, 76005 Zlín |
IČO: | 26938561 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků garážových jednotek ve Zlíně Podlesí č.p. 5459 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 9. 2004 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |