Společenství vlastníků Francouzská 17,19,21,23,25,27, Plzeň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Francouzská 17,19,21,23,25,27, Plzeň (75059801) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2006 Společenství vlastníků Francouzská 17,19,21,23,25,27, Plzeň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Francouzská 17,19,21,23,25,27, Plzeň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Francouzská 17,19,21,23,25,27, Plzeň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 1. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4391 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75059801 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Francouzská 17,19,21,23,25,27, Plzeň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.1.2006 |
Zapsána dne: | 14.1.2006 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 14.1.2006 - 1.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Francouzská 17, Plzeň 32600, Česká republika | 14.1.2006 |
---|
Člen výboru | Zdeněk Měsíček |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1923/21, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Eva Křížová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | Hrašov 84, 26718 Srbsko |
Člen výboru | David Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1924/19, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Karel Vinš |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1921/25, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Mgr. Michal Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1925/17, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Martin Ondrusz |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2023 |
Adresa | 266, 33033 Úlice |
Člen výboru | Martin Ondrusz |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 do 31.5.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1920/27, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Radek Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 18.3.2023 |
Adresa | 174, 33032 Bdeněves |
Člen výboru | Ing. Jindřich Ciniburk Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 18.3.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1922/23, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Karel Vinš |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 18.3.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1921/25, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Zdeněk Měsíček |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 18.3.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1923/21, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Mgr. Michal Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 18.3.2023 |
Adresa | Francouzská třída 1925/17, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Radek Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 3.2.2021 |
Adresa | Blatenská 713/18, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Bc. David Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2015 do 20.3.2019 |
Adresa | Francouzská třída 1924/19, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Zdeněk Měsíček |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2015 do 20.3.2019 |
Adresa | Francouzská třída 1923/21, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Karel Vinš |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2015 do 20.3.2019 |
Adresa | Francouzská třída 1921/25, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Mgr. Michal Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2016 do 20.3.2019 |
Adresa | Francouzská třída 1925/17, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Radek Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2017 do 20.3.2019 |
Adresa | Blatenská 713/18, 32600 Plzeň |
Místopředseda výboru | Mgr. Michal Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2015 do 23.2.2016 |
Adresa | Francouzská třída 1925/17, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Jana Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2016 do 23.2.2016 |
Adresa | 60, 33204 Nebílovy |
Předseda výboru | Jana Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2015 do 17.1.2016 |
Adresa | Francouzská třída 1922/23, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Michal Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2010 do 25.3.2015 |
Adresa | Francouzská 17, 32600 Plzeň |
člen výboru | Jaroslav Kopejtko |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2010 do 25.3.2015 |
Adresa | Francouzská 27, 32600 Plzeň |
člen výboru | Ing. Bohumír Smolka |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2010 do 25.3.2015 |
Adresa | Francouzská 25, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jana Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2010 do 25.3.2015 |
Adresa | Francouzská 23, 32600 Plzeň |
člen výboru | Zdeněk Měsíček |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2010 do 25.3.2015 |
Adresa | Francouzská 21, 32600 Plzeň |
člen výboru | David Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2011 do 25.3.2015 |
Adresa | Francouzská tř. 19, 32600 Plzeň |
člen výboru | Ivan Synek |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2010 do 3.4.2010 |
Adresa | Francouzská 21, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Jan Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 22.1.2010 |
Adresa | Francouzská 25, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jana Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 22.1.2010 |
Adresa | Francouzská 23, 32600 Plzeň |
člen výboru | Zdeněk Měsíček |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 22.1.2010 |
Adresa | Francouzská 21, 32600 Plzeň |
člen výboru | Oto Vonášek |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 22.1.2010 |
Adresa | Francouzská 17, 32600 Plzeň |
člen výboru | František Kasl |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 22.1.2010 |
Adresa | Francouzská 19, 32600 Plzeň |
člen výboru | Ing. Luděk Piskač CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 22.1.2010 |
Adresa | Francouzská 27, 32600 Plzeň |
IČO: | 75059801 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Francouzská 17,19,21,23,25,27, Plzeň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 5. 2005 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |