Společenství vlastníků Fibichova 1595 Karviná-Nové Město má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Fibichova 1595 Karviná-Nové Město (25875825) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Fibichova 1595/15, 73506 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 2001 Společenství vlastníků Fibichova 1595 Karviná-Nové Město má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Fibichova 1595 Karviná-Nové Město nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Fibichova 1595 Karviná-Nové Město na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 3. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 357 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25875825 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1595, ul. Fibichova, Karviná-Nové Město | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.3.2001 |
Zapsána dne: | 30.3.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fibichova 1595/15, Karviná 73506, Česká republika | 6.5.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Fibichova 1595, Karviná-Nové Město 73506, Česká republika | 30.3.2001 - 6.5.2014 |
předseda výboru | Ing. Petr Bura |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 |
Adresa | Fibichova 1595/15, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Zdeněk Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 |
Adresa | 1131, 73991 Jablunkov |
člen výboru | Anna Salavová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 |
Adresa | Fibichova 1595/15, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Salava |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 5.7.2022 |
Adresa | Fibichova 1595/15, 73506 Karviná |
člen výboru | Dagmar Holá |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 5.7.2022 |
Adresa | Fibichova 1595/15, 73506 Karviná |
předseda výboru | Ing. Petr Bura |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 5.7.2022 |
Adresa | Fibichova 1595/15, 73506 Karviná |
člen výboru | Dagmar Holá |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2014 do 16.5.2017 |
Adresa | Fibichova 1595/15, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Salava |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2014 do 16.5.2017 |
Adresa | Fibichova 1595/15, 73506 Karviná |
předseda výboru | Ing. Petr Bura |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2014 do 16.5.2017 |
Adresa | Fibichova 1595/15, 73506 Karviná |
Místopředseda výboru | Ing. Miroslav Salava |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2004 do 6.5.2014 |
Adresa | Fibichova 1595, Karviná-Nové Město |
Člen výboru | JUDr. Bohuslav Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2004 do 6.5.2014 |
Adresa | Fibichova 1595, Karviná-Nové Město |
Předseda výboru | Milan Laryš |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2004 do 6.5.2014 |
Adresa | Fibichova 1595, Karviná-Nové Město |
předseda | Ing. Roman Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2001 do 9.4.2004 |
Adresa | Fibichova 1595, Karviná-Nové Město |
místopředseda | Jaroslav Bordács |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2001 do 9.4.2004 |
Adresa | Fibichova 1595, Karviná-Nové Město |
pokladník | Ing. Miroslav Lindner |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2001 do 9.4.2004 |
Adresa | Fibichova 1595, Karviná-Nové Město |
IČO: | 25875825 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Fibichova 1595 Karviná-Nové Město |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 3. 2001 |
Sídlo: | Fibichova 1595/15, Karviná 73506 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |