Společenství vlastníků Einsteinova 2835 Karviná-Hranice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Einsteinova 2835 Karviná-Hranice (25909134) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2002 Společenství vlastníků Einsteinova 2835 Karviná-Hranice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Einsteinova 2835 Karviná-Hranice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Einsteinova 2835 Karviná-Hranice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1599 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25909134 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2835 v Karviné - Hranicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.6.2002 |
Zapsána dne: | 29.6.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 29.6.2002 - 12.5.2016 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 29.6.2002 - 12.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Einsteinova 2835/22, Karviná 73301, Česká republika | 12.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Einsteinova 2835/22, Karviná-Hranice 73301, Česká republika | 19.11.2005 - 12.5.2016 |
Adresa: | Einsteinova 2835/20, Karviná-Hranice 73301, Česká republika | 29.6.2002 - 19.11.2005 |
předseda výboru | Tomáš Skřižovský |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2018 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
místopředseda výboru | Vlasta Medová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2018 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
člen výboru | Jindřiška Komorášová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2018 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
místopředseda výboru | Vlasta Medová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
člen výboru | Tomáš Skřižovský |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
předseda výboru | František Gabriš |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
předseda výboru | František Gabriš |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2017 |
Adresa | Střední 504/3, 73601 Havířov |
místopředseda výboru | Vlasta Medová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 2.3.2018 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
člen výboru | Tomáš Skřižovský |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 2.3.2018 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
předseda výboru | František Gabriš |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2017 do 2.3.2018 |
Adresa | Střední 504/3, 73601 Havířov |
předseda výboru | František Gabriš |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 13.12.2017 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
předseda výboru | František Gabriš |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2002 do 12.5.2016 |
Adresa | Einsteinova 2835/20, Karviná-Hranice |
člen výboru | Vlasta Medová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2002 do 12.5.2016 |
Adresa | Einsteinova 2835/20, Karviná-Hranice |
člen výboru | Tomáš Skřižovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2005 do 12.5.2016 |
Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
člen výboru | Libuše Skřižovská |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2002 do 8.12.2005 |
Adresa | Božkova 560/1, Karviná-Ráj |
IČO: | 25909134 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Einsteinova 2835 Karviná-Hranice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 6. 2002 |
Sídlo: | Einsteinova 2835/22, Karviná 73301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |