Společenství vlastníků Einsteinova 2834 Karviná-Hranice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Einsteinova 2834 Karviná-Hranice (27787818) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 2007 Společenství vlastníků Einsteinova 2834 Karviná-Hranice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Einsteinova 2834 Karviná-Hranice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Einsteinova 2834 Karviná-Hranice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5423 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27787818 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 2834 v Karviné - Hranicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.1.2007 |
Zapsána dne: | 20.1.2007 | |
Den vzniku společenství: 4.7.2006 | 20.1.2007 - 7.1.2016 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 20.1.2007 - 7.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Einsteinova 2834/20, Karviná 73301, Česká republika | 7.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Einsteinova 2834/20, Karviná 73301, Česká republika | 20.1.2007 - 7.1.2016 |
místopředseda výboru | Tomáš Kampf |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2024 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
předseda výboru | Kateřina Slivková |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2023 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
člen výboru | Lucie Veselá |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2023 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
místopředseda výboru | Ing. Jan Malý |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2023 do 2.10.2023 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
místopředseda výboru | Ing. Jan Malý |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 do 23.1.2023 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
člen výboru | Lucie Veselá |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 do 23.1.2023 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
předseda výboru | Miroslav Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 do 23.1.2023 |
Adresa | Slovenská 2895/34, 73301 Karviná |
předseda výboru | Miroslav Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 do 31.8.2022 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
předseda výboru | Miroslav Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2007 do 7.1.2016 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
člen výboru | Ing. Jan Malý |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2007 do 7.1.2016 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
člen výboru | Alenka Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2007 do 7.1.2016 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
člen výboru | Hilda Kandlová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2007 do 7.1.2016 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
člen výboru | Miroslav Gryga |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2007 do 7.1.2016 |
Adresa | Einsteinova 2834/20, 73301 Karviná |
IČO: | 27787818 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Einsteinova 2834 Karviná-Hranice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 1. 2007 |
Sídlo: | Einsteinova 2834/20, Karviná 73301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |