Společenství vlastníků E. Beneše 12/18 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků E. Beneše 12/18 (26951118) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese sídl. E. Beneše 3913/18, 79603 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 1. 2005 Společenství vlastníků E. Beneše 12/18 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků E. Beneše 12/18 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků E. Beneše 12/18 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2796 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26951118 | |
Jméno: | Společenství E. Beneše 12/18 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.1.2005 |
Zapsána dne: | 13.1.2005 | |
Společenství vzniklo podle § 9 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb. dne 01.08.2004 | 13.1.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | sídl. E. Beneše 3913/18, Prostějov 79603, Česká republika | 27.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | E. Beneše 3913/18, Prostějov 79603, Česká republika | 13.1.2005 - 27.4.2016 |
Místopředseda výboru | Roman Ovečka |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 |
Adresa | sídl. E. Beneše 3913/18, 79603 Prostějov |
Předseda výboru | Ivana Ovečková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | sídl. E. Beneše 3913/18, 79603 Prostějov |
Předseda výboru | Ing. Jiří Krpec |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 do 14.2.2023 |
Adresa | sídl. E. Beneše 3913/18, 79603 Prostějov |
místopředseda | Roman Ovečka |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2013 do 27.4.2016 |
Adresa | sídl. E. Beneše 3913/18, 79603 Prostějov |
předseda | Jiří Krpec |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2013 do 27.4.2016 |
Adresa | sídl. E. Beneše 3913/18, 79603 Prostějov |
člen | Václav Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2015 do 27.4.2016 |
Adresa | 253, 79806 Otaslavice |
člen | Václav Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2013 do 30.8.2015 |
Adresa | sídl. E. Beneše 3913/18, 79603 Prostějov |
Předseda výboru | Ing. Jiří Krpec |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2005 do 29.6.2013 |
Adresa | E.Beneše 12/18, Prostějov |
Místopředseda výboru | Ing. Jan Matyska |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2005 do 29.6.2013 |
Adresa | E.Beneše 12/18, Prostějov |
Člen výboru | Zdeněk Antl |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2005 do 29.6.2013 |
Adresa | E.Beneše 12/18, Prostějov |
IČO: | 26951118 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků E. Beneše 12/18 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 1. 2005 |
Sídlo: | sídl. E. Beneše 3913/18, Prostějov 79603 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |