Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 839, Chodov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 839, Chodov (29159971) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2012 Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 839, Chodov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 839, Chodov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 839, Chodov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 9. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6921 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29159971 | |
Jméno: | Společenství Dukelských hrdinů 839, Chodov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.9.2012 |
Zapsána dne: | 1.9.2012 | |
Orgány společenství: | 1.9.2012 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 1.9.2012 | |
výbor společenství | 1.9.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dukelských hrdinů 839, Chodov 35735, Česká republika | 26.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Dukelských hrdinů 839, Chodov 35735, Česká republika | 1.9.2012 - 26.10.2015 |
Předseda výboru | Hilda Martonová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
Místopředseda výboru | Ing. Rudolf Stark |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
Člen výboru | Petr Kugler |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
Člen výboru | Petr Kugler |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2016 do 18.6.2024 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
Místopředseda výboru | Ing. Rudolf Stark |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2016 do 18.6.2024 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
Předseda výboru | Hilda Martonová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2016 do 18.6.2024 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
člen výboru | Petr Kugler |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 10.5.2016 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Ing. Rudolf Stark |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 10.5.2016 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
předseda výboru | Hilda Martonová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 10.5.2016 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Ing. Rudolf Stark |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
člen výboru | Petr Kugler |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
předseda výboru | Hilda Martonová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Dukelských hrdinů 839, 35735 Chodov |
IČO: | 29159971 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 839, Chodov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Chodov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 9. 2012 |
Sídlo: | Dukelských hrdinů 839, Chodov 35735 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |