Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 3 (02198916) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2013 Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 11. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10298 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02198916 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.11.2013 |
Zapsána dne: | 9.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, Břeclav 69002, Česká republika | 9.11.2013 |
---|
předseda výboru | Karel Nastoupil |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2024 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
člen výboru | Naděžda Smaženková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2024 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
člen výboru | Alexandr Otčenášek |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2024 |
Adresa | Chodská 1333/6, 69002 Břeclav |
člen výboru | Judita Bernkopfová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2024 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
předseda výboru | Karel Nastoupil |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2019 do 26.1.2024 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
člen výboru | Jarmila Čapková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2019 do 26.1.2024 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
člen výboru | Naděžda Smaženková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2019 do 26.1.2024 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
člen výboru | Alexandr Otčenášek |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2019 do 26.1.2024 |
Adresa | Chodská 1333/6, 69002 Břeclav |
člen výboru | Judita Bernkopfová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2019 do 26.1.2024 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
Člen výboru | Vladimír Vinkler |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2013 do 13.2.2019 |
Adresa | Čs. armády 1183/284, 69141 Břeclav |
Člen výboru | Naděžda Smaženková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2013 do 13.2.2019 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
Člen výboru | Jarmila Čapková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2013 do 13.2.2019 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
Místopředseda výboru | Zdeňka Tkadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2013 do 13.2.2019 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
Předseda výboru | Karel Nastoupil |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2013 do 13.2.2019 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
Člen výboru | Marek Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2013 do 27.1.2015 |
Adresa | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, 69002 Břeclav |
IČO: | 02198916 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Dukelských hrdinů 3 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Břeclav |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 11. 2013 |
Sídlo: | sídl. Dukelských hrdinů 2590/3, Břeclav 69002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |