Společenství vlastníků DR. JANSKÉHO č.p. 1110, Moravská Třebová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků DR. JANSKÉHO č.p. 1110, Moravská Třebová (25982443) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 2. 2003 Společenství vlastníků DR. JANSKÉHO č.p. 1110, Moravská Třebová má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků DR. JANSKÉHO č.p. 1110, Moravská Třebová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků DR. JANSKÉHO č.p. 1110, Moravská Třebová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1375 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25982443 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu DR. JANSKÉHO č.p. 1110, Moravská Třebová | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.2.2003 |
Zapsána dne: | 20.2.2003 | |
Ostatní skutečnosti: Den vzniku společenství: 1. 7. 2000 | 20.2.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Janského č.p.1110, Moravská Třebová 57101, Česká republika | 20.2.2003 |
---|
předseda výboru | David Kakiš |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Dr. Janského 1110/24, 57101 Moravská Třebová |
místopředseda výboru | Renata Částková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Dr. Janského 1110/26, 57101 Moravská Třebová |
člen výboru | Jaroslav Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Dr. Janského 1110/26, 57101 Moravská Třebová |
předseda výboru | Zdeněk Opršál |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2018 do 6.12.2022 |
Adresa | Dr. Janského 1110/24, 57101 Moravská Třebová |
člen výboru | Renata Částková |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2018 do 6.12.2022 |
Adresa | Dr. Janského 1110/26, 57101 Moravská Třebová |
člen výboru | Pavel Brettschneider |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2018 do 6.12.2022 |
Adresa | Čs. armády 99/7, 57101 Moravská Třebová |
Člen výboru | Zdeněk Opršál |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2017 do 29.5.2018 |
Adresa | Dr. Janského 1110/24, 57101 Moravská Třebová |
Člen výboru | Renata Částková |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2017 do 29.5.2018 |
Adresa | Dr. Janského 1110/26, 57101 Moravská Třebová |
Předseda výboru | Věra Appelová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2017 do 29.5.2018 |
Adresa | Dr. Janského 1110/24, 57101 Moravská Třebová |
Předseda výboru | Věra Appelová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2017 do 29.5.2018 |
Adresa | Dr. Janského 1110/24, 57101 Moravská Třebová |
Člen výboru | Renata Částková |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2017 do 29.5.2018 |
Adresa | Dr. Janského 1110/26, 57101 Moravská Třebová |
Člen výboru | Zdeněk Opršál |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2017 do 29.5.2018 |
Adresa | Dr. Janského 1110/24, 57101 Moravská Třebová |
Člen výboru | Renata Částková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2003 do 20.6.2017 |
Adresa | Dr. Janského 1110/26, Moravská Třebová |
Člen výboru | Zdeněk Opršál |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2003 do 20.6.2017 |
Adresa | Dr. Janského 1110/24, Moravská Třebová |
Předseda výboru | Věra Appelová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2003 do 20.6.2017 |
Adresa | Dr. Janského 1110/24, Moravská Třebová |
IČO: | 25982443 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků DR. JANSKÉHO č.p. 1110, Moravská Třebová |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Moravská Třebová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 2. 2003 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |