Společenství vlastníků domu Zalužanská 1463, Mladá Boleslav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Zalužanská 1463, Mladá Boleslav (05527074) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Zalužanská 1463, 29301 Mladá Boleslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2016 Společenství vlastníků domu Zalužanská 1463, Mladá Boleslav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Zalužanská 1463, Mladá Boleslav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Zalužanská 1463, Mladá Boleslav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 11. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 17680 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05527074 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Zalužanská 1463, Mladá Boleslav | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.11.2016 |
Zapsána dne: | 1.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zalužanská 1463, Mladá Boleslav 29301, Česká republika | 1.11.2016 |
---|
Člen výboru | Ing. Jiří Kurka |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2023 |
Adresa | Pod koupalištěm 1124, 29306 Kosmonosy |
Předseda výboru | Jitka Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2020 |
Adresa | Zalužanská 1463, 29301 Mladá Boleslav |
Místopředseda výboru | Josef Molič |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2020 |
Adresa | U Kasáren 1375, 29301 Mladá Boleslav |
Člen výboru | Ing. Jiří Kurka |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2020 do 31.5.2023 |
Adresa | Pod Loretou 551/59, 29306 Kosmonosy |
člen výboru | Jiří Kurka |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 1.10.2020 |
Adresa | Pod Loretou 551/59, 29306 Kosmonosy |
předseda výboru | Petr Paleček |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2020 do 1.10.2020 |
Adresa | 174, 29301 Mladá Boleslav |
místopředseda výboru | Jana Gregorovičová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 1.7.2020 |
Adresa | Zalužanská 1463, 29301 Mladá Boleslav |
předseda výboru | Petr Paleček |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 9.1.2020 |
Adresa | Zalužanská 1463, 29301 Mladá Boleslav |
předseda společenství vlastníků | Zdeněk Koštíř |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 10.10.2017 |
Adresa | 187, 29301 Řepov |
předseda společenství vlastníků | Zdeněk Koštíř |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 10.10.2017 |
Adresa | 187, 29301 Řepov |
IČO: | 05527074 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Zalužanská 1463, Mladá Boleslav |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Mladá Boleslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 11. 2016 |
Sídlo: | Zalužanská 1463, Mladá Boleslav 29301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |