Společenství vlastníků domu Vyšný 113, 114 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Vyšný 113, 114 (26049732) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sídliště Vyšný 113, 38101 Český Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 2002 Společenství vlastníků domu Vyšný 113, 114 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Vyšný 113, 114 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Vyšný 113, 114 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 27. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 698 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26049732 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Vyšný 113, 114 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.8.2002 |
Zapsána dne: | 27.8.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sídliště Vyšný 113, Český Krumlov 38101, Česká republika | 6.8.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Vyšný 113, Český Krumlov 38101, Česká republika | 27.8.2002 - 6.8.2013 |
předseda výboru | Anna Kondziolková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2022 |
Adresa | Sídliště Vyšný 113, 38101 Český Krumlov |
člen výboru | Bohumila Grycová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2022 |
Adresa | Sídliště Vyšný 113, 38101 Český Krumlov |
člen výboru | Roman Bavtro |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2022 |
Adresa | 255, 38272 Dolní Dvořiště |
předseda výboru | Anna Kondziolková |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 27.4.2022 |
Adresa | Sídliště Vyšný 113, 38101 Český Krumlov |
člen výboru | Miroslava Augustinová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 27.4.2022 |
Adresa | 154, 38279 Frymburk |
člen výboru | Petr Vošalík |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 27.4.2022 |
Adresa | Sídliště Vyšný 114, 38101 Český Krumlov |
člen výboru | Petr Vošalík |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2016 do 14.10.2016 |
Adresa | 4, 38232 Mojné |
člen výboru | Petr Vošalík |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2016 do 14.10.2016 |
Adresa | 4, 38232 Mojné |
člen výboru | Petr Vošalík |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 9.9.2016 |
Adresa | Sídliště Vyšný 114, 38101 Český Krumlov |
člen výboru | Jana Plemátlová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2010 do 5.2.2013 |
Adresa | Vyšný 114, Český Krumlov |
člen výboru | Miroslava Augustinová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2010 do 5.2.2013 |
Adresa | Vyšný 114, Český Krumlov |
předseda výboru | Anna Kondziolková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2010 do 5.2.2013 |
Adresa | Vyšný 113, Český Krumlov |
předseda výboru | Anna Kondziolková |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2002 do 18.6.2010 |
Adresa | Vyšný 113, Český Krumlov |
člen výboru | Miroslava Augustinová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2002 do 18.6.2010 |
Adresa | Vyšný 114, Český Krumlov |
člen výboru | Jana Plemátlová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2002 do 18.6.2010 |
Adresa | Vyšný 114, Český Krumlov |
člen výboru | Jana Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2002 do 31.12.2002 |
Adresa | Vyšný 114, Český Krumlov |
IČO: | 26049732 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Vyšný 113, 114 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Český Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 8. 2002 |
Sídlo: | Sídliště Vyšný 113, Český Krumlov 38101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |