Společenství vlastníků domu Volejníkova 21 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Volejníkova 21 (29263514) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Volejníkova 1812/21, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 2011 Společenství vlastníků domu Volejníkova 21 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Volejníkova 21 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Volejníkova 21 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 1. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8492 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29263514 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Volejníkova 21 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.1.2011 |
Zapsána dne: | 29.1.2011 | |
Stanovy Společenství vlastníků domu Volejníkova 21 ze dne 9. 12. 2016 | 1.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Volejníkova 1812/21, Brno 61300, Česká republika | 24.1.2017 |
---|
2.místopředseda výboru | Karin Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2022 |
Adresa | 6, 68301 Rousínov |
místopředseda výboru | MUDr. Lukáš Pazourek |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 |
Adresa | Volejníkova 1812/21, 61300 Brno |
předseda výboru | Ing. Pavel Pichler PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 |
Adresa | Kamenná 1097/4, 10400 Praha |
2.místopředseda výboru | Karin Antalová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2020 do 3.5.2022 |
Adresa | 6, 68301 Rousínov |
2.místopředseda výboru | Karin Antalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 do 21.8.2020 |
Adresa | Kosmákova 3960/40, 61500 Brno |
člen výboru | Simona Pazourková |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2011 do 1.4.2017 |
Adresa | Volejníkova 1812/21, 61300 Brno |
člen výboru | Simona Pazourková |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2011 do 1.4.2017 |
Adresa | Volejníkova 1812/21, 61300 Brno |
místopředseda výboru | MUDr. Lukáš Pazourek |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2011 do 24.1.2017 |
Adresa | Volejníkova 1812/21, 61300 Brno |
předseda výboru | Ing. Pavel Pichler PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2011 do 24.1.2017 |
Adresa | Kamenná 1097/4, 10400 Praha |
IČO: | 29263514 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Volejníkova 21 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 1. 2011 |
Sídlo: | Volejníkova 1812/21, Brno 61300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |