Společenství vlastníků domu Velké Meziříčí, Zelená č.p. 2245 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Velké Meziříčí, Zelená č.p. 2245 (05978921) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Zelená 2245/4, 59401 Velké Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2017 Společenství vlastníků domu Velké Meziříčí, Zelená č.p. 2245 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Velké Meziříčí, Zelená č.p. 2245 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Velké Meziříčí, Zelená č.p. 2245 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 4. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12326 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05978921 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Velké Meziříčí, Zelená č.p. 2245 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.4.2017 |
Zapsána dne: | 4.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zelená 2245/4, Velké Meziříčí 59401, Česká republika | 4.4.2017 |
---|
Předseda výboru | Petr Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2023 |
Adresa | 137, 59444 Netín |
člen výboru | Milan Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2021 |
Adresa | 245, 59401 Oslavice |
člen výboru | Jiří Kudláček |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 |
Adresa | Zelená 2245/4, 59401 Velké Meziříčí |
člen výboru | Ing. Michal Barák |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 |
Adresa | 102, 59401 Lavičky |
Předseda výboru | Petr Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2017 do 11.3.2023 |
Adresa | Zelená 2245/4, 59401 Velké Meziříčí |
člen výboru | Milan Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 28.5.2021 |
Adresa | Bezděkov 1835/79, 59401 Velké Meziříčí |
Předseda výboru | Petr Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 21.6.2017 |
Adresa | K Buči 156/3, 59401 Velké Meziříčí |
Předseda výboru | Petr Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 21.6.2017 |
Adresa | K Buči 156/3, 59401 Velké Meziříčí |
člen výboru | Jiří Kudláček |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 8.4.2017 |
Adresa | Mírová 1847/5, 59401 Velké Meziříčí |
člen výboru | Jiří Kudláček |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 8.4.2017 |
Adresa | Mírová 1847/5, 59401 Velké Meziříčí |
IČO: | 05978921 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Velké Meziříčí, Zelená č.p. 2245 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Velké Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 4. 2017 |
Sídlo: | Zelená 2245/4, Velké Meziříčí 59401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |