Společenství vlastníků domu ve Zlíně, Nad Vývozem 4877 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu ve Zlíně, Nad Vývozem 4877 (04636660) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nad Vývozem 4877, 76005 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2015 Společenství vlastníků domu ve Zlíně, Nad Vývozem 4877 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu ve Zlíně, Nad Vývozem 4877 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu ve Zlíně, Nad Vývozem 4877 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 12. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11697 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04636660 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu ve Zlíně, Nad Vývozem 4877 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.12.2015 |
Zapsána dne: | 11.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Vývozem 4877, Zlín 76005, Česká republika | 11.12.2015 |
---|
předseda výboru | Ing. Martin Haluzík |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Nad Vývozem 4877, 76005 Zlín |
člen výboru | Ing. Jiří Vašků |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Nad Vývozem 4877, 76005 Zlín |
člen výboru | Jaroslav Jordán |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Antonína Slavíčka 805, 76326 Luhačovice |
předseda výboru | Ing. Martin Haluzík |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2019 do 22.6.2022 |
Adresa | Nad Vývozem 4877, 76005 Zlín |
člen výboru | Ing. Jiří Vašků |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2019 do 22.6.2022 |
Adresa | Nad Vývozem 4877, 76005 Zlín |
člen výboru | Radek Talaš |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2019 do 22.6.2022 |
Adresa | Vývoz 384, 76001 Zlín |
místopředseda výboru | Radek Talaš |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 do 10.7.2019 |
Adresa | Vývoz 384, 76001 Zlín |
předseda výboru | Martin Haluzík |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 do 10.7.2019 |
Adresa | Nad Vývozem 4877, 76005 Zlín |
člen výboru | Ing. Jiří Vašků |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2017 do 10.7.2019 |
Adresa | Nad Vývozem 4877, 76005 Zlín |
člen výboru | Ing. Jiří Vašků |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 do 12.5.2017 |
Adresa | L. Váchy 145, 76001 Zlín |
člen výboru | Ing. Jiří Vašků |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 do 12.5.2017 |
Adresa | L. Váchy 145, 76001 Zlín |
IČO: | 04636660 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu ve Zlíně, Nad Vývozem 4877 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 1. 2004 |
Sídlo: | Nad Vývozem 4877, Zlín 76005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |