Společenství vlastníků domu v Tišnově, Hornická č.p. 1527 - 1528 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu v Tišnově, Hornická č.p. 1527 - 1528 (26310678) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hornická 1528, 66603 Tišnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2003 Společenství vlastníků domu v Tišnově, Hornická č.p. 1527 - 1528 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu v Tišnově, Hornická č.p. 1527 - 1528 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu v Tišnově, Hornická č.p. 1527 - 1528 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3086 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26310678 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu v Tišnově, Hornická č.p. 1527 - 1528 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.2.2003 |
Zapsána dne: | 4.2.2003 | |
Den vzniku společenství: 31.05.2002 | 4.2.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hornická 1528, Tišnov 66603, Česká republika | 27.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Hornická 1528, Tišnov 66603, Česká republika | 4.2.2003 - 27.1.2017 |
Předseda výboru | Milena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
člen výboru | Eva Klepárníková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
člen výboru | Svatava Dufková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Hornická 1527, 66603 Tišnov |
Člen výboru | Eva Klepárníková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 15.6.2024 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
Člen výboru | Svatava Dufková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 15.6.2024 |
Adresa | Hornická 1527, 66603 Tišnov |
Předseda výboru | Milena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 15.6.2024 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
člen výboru | Svatava Dufková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 27.1.2017 |
Adresa | Hornická 1527, 66603 Tišnov |
člen výboru | Eva Klepárníková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 27.1.2017 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
předseda výboru | Milena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 27.1.2017 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
člen výboru | Eva Klepárníková |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2008 do 14.2.2013 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
člen výboru | Svatava Dufková |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2008 do 14.2.2013 |
Adresa | Hornická 1527, 66603 Tišnov |
předseda výboru | Milena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2008 do 14.2.2013 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
předseda | Milena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2003 do 6.3.2008 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
člen | Marcela Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2003 do 6.3.2008 |
Adresa | Hornická 1527, 66603 Tišnov |
člen | Eva Klepárníková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2003 do 6.3.2008 |
Adresa | Hornická 1528, 66603 Tišnov |
IČO: | 26310678 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu v Tišnově, Hornická č.p. 1527 - 1528 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Tišnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 2. 2003 |
Sídlo: | Hornická 1528, Tišnov 66603 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |