Společenství vlastníků domu v Teplicích, Jankovcova 2452 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu v Teplicích, Jankovcova 2452 (22793666) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jankovcova 2452/51, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 2012 Společenství vlastníků domu v Teplicích, Jankovcova 2452 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu v Teplicích, Jankovcova 2452 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu v Teplicích, Jankovcova 2452 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 5. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5804 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22793666 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu v Teplicích, Jankovcova 2452 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.5.2012 |
Zapsána dne: | 25.5.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jankovcova 2452, Teplice 41501, Česká republika | 25.5.2012 |
---|
Předseda | Jakub Zahradníček |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2019 |
Adresa | Jankovcova 2452/51, 41501 Teplice |
Předseda | Ing. Dana Bělová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2018 do 16.3.2019 |
Adresa | 24, 33141 Kožlany |
Předseda | Ing. Dana Bělová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2017 do 20.7.2018 |
Adresa | Na Lučinách 651/12, 41712 Proboštov |
Předseda | Ing. Dana Bělová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2017 do 20.7.2018 |
Adresa | Na Lučinách 651/12, 41712 Proboštov |
Pověřený vlastník | Simona Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2012 do 30.5.2017 |
Adresa | Kruhová 262/35, 40001 Ústí nad Labem |
IČO: | 22793666 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu v Teplicích, Jankovcova 2452 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 5. 2012 |
Sídlo: | Jankovcova 2452/51, Teplice 41501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |