Společenství vlastníků domu U Školy 490 a 491 v Křižanově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu U Školy 490 a 491 v Křižanově (26952165) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Školy 490, 59451 Křižanov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 2005 Společenství vlastníků domu U Školy 490 a 491 v Křižanově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu U Školy 490 a 491 v Křižanově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu U Školy 490 a 491 v Křižanově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2899 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26952165 | |
Jméno: | Společenství pro dům U Školy 490 a 491 v Křižanově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.1.2005 |
Zapsána dne: | 25.1.2005 | |
Den vzniku společenství: 1.1O.2004 | 25.1.2005 - 15.12.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U školy 490, Křižanov 59451, Česká republika | 3.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | U školy 490, Křižanov 59451, Česká republika | 25.1.2005 - 3.11.2015 |
předseda výboru | Martin Buk |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
místopředseda výboru | Josef Šibor |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
člen výboru | RNDr. Marie Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
místopředseda výboru | Josef Šibor |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2020 do 14.2.2024 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
člen výboru | Ing. Eva Kavinová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2020 do 14.2.2024 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
předseda výboru | Martin Buk |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2020 do 14.2.2024 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
místopředseda výboru | Josef Šibor |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2016 do 18.2.2020 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
člen výboru | Ing. Eva Kavinová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2016 do 18.2.2020 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
předseda výboru | Martin Buk |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2016 do 18.2.2020 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
místopředseda výboru | Josef Šibor |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2011 do 29.3.2016 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
člen výboru | Eva Kavinová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2011 do 29.3.2016 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
předseda výboru | Martin Buk |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2011 do 29.3.2016 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
předseda výboru | Petr Malinský |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2008 do 12.12.2011 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
místopředseda výboru | Martin Buk |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2008 do 12.12.2011 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
člen výboru | Marie Kamrlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2008 do 12.12.2011 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
člen výboru | Martin Buk |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2008 do 28.11.2008 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
místopředseda výboru | Jiřina Sýkorová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2008 do 28.11.2008 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
předseda výboru | Petr Malinský |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2006 do 26.1.2008 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
místopředseda výboru | Jiřina Sýkorová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2006 do 26.1.2008 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
člen výboru | Radka Hedbávná |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2006 do 26.1.2008 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
předseda výboru | Jan Kavina |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2005 do 15.12.2006 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
místopředseda výboru | RNDr. Marie Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2005 do 15.12.2006 |
Adresa | U školy 490, 59451 Křižanov |
člen výboru | Petr Malinský |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2005 do 15.12.2006 |
Adresa | U Školy 491, 59451 Křižanov |
IČO: | 26952165 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu U Školy 490 a 491 v Křižanově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Křižanov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 1. 2005 |
Sídlo: | U Školy 490, Křižanov 59451 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |