Společenství vlastníků domu Tyršova 490/10, Letovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Tyršova 490/10, Letovice (28302273) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tyršova 490/10, 67961 Letovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 9. 2008 Společenství vlastníků domu Tyršova 490/10, Letovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Tyršova 490/10, Letovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Tyršova 490/10, Letovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 9. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6597 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28302273 | |
Jméno: | Společenství pro dům Tyršova 490/10, Letovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.9.2008 |
Zapsána dne: | 19.9.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 490/10, Letovice 67961, Česká republika | 18.10.2016 |
---|
předseda | David Válek |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | U hájku 858/28, 67961 Letovice |
místopředseda | Ing. Martin Himer |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | 24. dubna 141, 66443 Želešice |
člen | Miroslav Holub |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Tyršova 490/10, 67961 Letovice |
místopředseda výboru | Zdeněk Koláček |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 11.2.2022 |
Adresa | Tyršova 490/10, 67961 Letovice |
předseda výboru | David Válek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 11.2.2022 |
Adresa | U hájku 858/28, 67961 Letovice |
člen výboru | Ilona Lejsková |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 do 11.2.2022 |
Adresa | U cihelny 78/2, 67961 Letovice |
místopředseda výboru | Zdeněk Koláček |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2008 do 18.10.2016 |
Adresa | Tyršova 10, 67961 Letovice |
předseda výboru | David Válek |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 18.10.2016 |
Adresa | U Hájku 28, 67961 Letovice |
místopředseda výboru | Zdeněk Koláček |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2008 do 18.10.2016 |
Adresa | Tyršova 10, 67961 Letovice |
předseda výboru | David Válek |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 18.10.2016 |
Adresa | U Hájku 28, 67961 Letovice |
člen výboru | Ilona Lejsková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2008 do 26.8.2016 |
Adresa | Rekreační 9, 67961 Letovice |
předseda výboru | Karel Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2008 do 14.1.2010 |
Adresa | Tyršova 10, 67961 Letovice |
IČO: | 28302273 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Tyršova 490/10, Letovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Letovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 9. 2008 |
Sídlo: | Tyršova 490/10, Letovice 67961 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |