Společenství vlastníků domu Trávník 115 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Trávník 115 (26302055) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 115, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 2002 Společenství vlastníků domu Trávník 115 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Trávník 115 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Trávník 115 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 11. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2390 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26302055 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Trávník 115 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.11.2002 |
Zapsána dne: | 16.11.2002 | |
Právní poměry společenství se řídí stanovami, které byly schváleny na shromáždění Společenství vlastníků domu Trávník 115 dne 02.03.2024 s účinností od 02.03.2024. | 5.6.2024 | |
Právní poměry společenství se řídí stanovami, které byly schváleny na shromáždění Společenství vlastníků domu Trávník 115 dne 16.11.2015 s účinností od 16.11.2015. | 5.1.2016 - 5.6.2024 | |
Den vzniku společenství: 16.04.2002 | 16.11.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 115, Kroměříž 76701, Česká republika | 6.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 115, Kroměříž 76701, Česká republika | 16.11.2002 - 6.1.2016 |
předseda výboru | Robert Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Pavel Gajárek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jaroslav Kotek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Mgr. Pavel Mašek |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 5.6.2024 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Pavel Gajárek |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 5.6.2024 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jaroslav Kotek |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 5.6.2024 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | František Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 22.5.2019 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jaroslav Kotek |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 22.5.2019 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Pavel Gajárek |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 22.5.2019 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Radek Picek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2009 do 24.7.2014 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Jaroslav Kotek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2009 do 24.7.2014 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Pavel Gajárek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2009 do 24.7.2014 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Stanislav Antoš |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 19.1.2009 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | František Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 19.1.2009 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Radek Picek |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 19.1.2009 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
předseda | Bohumír Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2002 do 19.4.2006 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
místopředseda | Růžena Antošová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2002 do 19.4.2006 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
člen | Stanislav Opršal |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2002 do 19.4.2006 |
Adresa | 115, 76701 Kroměříž |
IČO: | 26302055 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Trávník 115 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 11. 2002 |
Sídlo: | 115, Kroměříž 76701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |