Společenství vlastníků domu Tlapákova 1189/25 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Tlapákova 1189/25 (28571827) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 2009 Společenství vlastníků domu Tlapákova 1189/25 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Tlapákova 1189/25 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Tlapákova 1189/25 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6417 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28571827 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Tlapákova 1189/25 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.1.2009 |
Zapsána dne: | 28.1.2009 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 19.6.2013 - 10.9.2016 | |
Den vzniku společenství: 1.11.2008 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.1.2009 - 19.6.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tlapákova 1189/25, Ostrava 70030, Česká republika | 23.8.2016 |
---|
předseda výboru | Daniela Sojová |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2023 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Jan Staš Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2023 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
člen výboru | Štefan Šandor |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2023 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Daniela Sojová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2018 do 21.11.2023 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Jan Staš Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2018 do 21.11.2023 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
člen výboru | Mgr. Margareta Boženská |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2018 do 21.11.2023 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Daniela Sojová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2016 do 3.8.2018 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Jan Staš |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2016 do 3.8.2018 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
člen výboru | Margareta Boženská |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2016 do 3.8.2018 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Jan Staš |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2016 do 3.8.2018 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
člen výboru | Margareta Boženská |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2016 do 3.8.2018 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Daniela Sojová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2016 do 3.8.2018 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
člen výboru | Margareta Boženská |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2013 do 10.9.2016 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Jan Staš |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2013 do 10.9.2016 |
Adresa | Bieblova 611/7, 73601 Havířov |
předseda výboru | Daniela Sojová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2013 do 10.9.2016 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
člen výboru | Margareta Boženská |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2013 do 10.9.2016 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Jan Staš |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2013 do 10.9.2016 |
Adresa | Bieblova 611/7, 73601 Havířov |
předseda výboru | Daniela Sojová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2013 do 10.9.2016 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ladislav Korta |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2009 do 19.6.2013 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
člen výboru | Kateřina Kumpová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2009 do 19.6.2013 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
předseda výboru | František Soja |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2009 do 19.6.2013 |
Adresa | Tlapákova 1189/25, 70030 Ostrava |
IČO: | 28571827 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Tlapákova 1189/25 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 1. 2009 |
Sídlo: | Tlapákova 1189/25, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |