Společenství vlastníků domu Terezínská 140, Lovosice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Terezínská 140, Lovosice (28723422) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Terezínská 140/17, 41002 Lovosice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 2010 Společenství vlastníků domu Terezínská 140, Lovosice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Terezínská 140, Lovosice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Terezínská 140, Lovosice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5009 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28723422 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Terezínská 140, Lovosice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.5.2010 |
Zapsána dne: | 12.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Terezínská 140/17, Lovosice 41002, Česká republika | 8.11.2016 |
---|
Předseda výboru | Daniel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2022 |
Adresa | Dvořákova 777/1, 41002 Lovosice |
Místopředseda výboru | Pavel Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2022 |
Adresa | Legií 188/13, 46001 Liberec |
Člen výboru | Michal Grunt |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2022 |
Adresa | Terezínská 140/17, 41002 Lovosice |
Místopředseda výboru | Pavel Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2013 do 3.6.2022 |
Adresa | Legií 188/13, 46001 Liberec |
Člen výboru | Michal Grunt |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 3.6.2022 |
Adresa | Terezínská 140/17, 41002 Lovosice |
Předseda výboru | Daniel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 3.6.2022 |
Adresa | Dvořákova 777/1, 41002 Lovosice |
Předseda výboru | Daniel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 8.11.2016 |
Adresa | Dvořákova 777/1, 41002 Lovosice |
Člen výboru | Michal Grunt |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 8.11.2016 |
Adresa | Terezínská 140/17, 41002 Lovosice |
Místopředseda výboru | Pavel Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 1.9.2013 |
Adresa | Legií 188/13, 46001 Liberec |
IČO: | 28723422 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Terezínská 140, Lovosice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Lovosice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 5. 2010 |
Sídlo: | Terezínská 140/17, Lovosice 41002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |