Společenství vlastníků domu Tábor 42a,42b,42c,42d, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Tábor 42a,42b,42c,42d, Brno (28349458) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tábor 519/42D, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 2009 Společenství vlastníků domu Tábor 42a,42b,42c,42d, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Tábor 42a,42b,42c,42d, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Tábor 42a,42b,42c,42d, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 7. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7226 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28349458 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Tábor 42a,42b,42c,42d, Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.7.2009 |
Zapsána dne: | 10.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tábor 519/42d, Brno 60200, Česká republika | 30.11.2016 |
---|
člen výboru | Mgr. Josef Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 519/42d, 60200 Brno |
člen výboru | Ronald Džozlić |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 516/42a, 60200 Brno |
člen výboru | Jiří Vrba |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Josef Hančík |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 517/42b, 60200 Brno |
předseda výboru | JUDr. Lenka Dörrová Čepková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Vinařického 4372/28, 61500 Brno |
místopředseda výboru | RNDr. Vladimír Halas |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2018 do 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Vít Horák |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2018 do 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
předseda výboru | Mgr. Josef Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2018 do 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 519/42d, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Zdeněk Prskavec |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2018 do 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Josef Hančík |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2018 do 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 517/42b, 60200 Brno |
člen výboru | Radomír Martinů |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2018 do 23.2.2022 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Josef Hančík |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 517/42b, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Zdeněk Prskavec |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | RNDr Vladimír Halas |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Radomír Martinů |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Mgr. Josef Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 519/42d, 60200 Brno |
člen výboru | Jaroslav Janda |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 519/42d, 60200 Brno |
člen výboru | RNDr Vladimír Halas |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Radomír Martinů |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Zdeněk Prskavec |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Josef Hančík |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 517/42b, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Mgr. Josef Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 519/42d, 60200 Brno |
člen výboru | Jaroslav Janda |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.5.2018 |
Adresa | Tábor 519/42d, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Zdeněk Prskavec |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2011 do 30.11.2016 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Jaroslav Janda |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2011 do 30.11.2016 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Josef Hančík |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2011 do 30.11.2016 |
Adresa | Tábor 517/42b, 60200 Brno |
člen výboru | RNDr Vladimír Halas |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2011 do 30.11.2016 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Radomír Martinů |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2011 do 30.11.2016 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Mgr. Josef Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2011 do 30.11.2016 |
Adresa | Tábor 519/42d, 60200 Brno |
předseda výboru | Ing. Vít Horák |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2011 do 21.11.2011 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
předseda | Mgr. Josef Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 5.5.2011 |
Adresa | Tábor 519/42d, 60200 Brno |
místopředseda | Zdenka Hančíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 5.5.2011 |
Adresa | Tábor 517/42b, 60200 Brno |
člen | Ing. Milan Mynář |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 5.5.2011 |
Adresa | Tábor 516/42a, 60200 Brno |
člen výboru | JUDr. Hana Halasová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2011 do 5.5.2011 |
Adresa | Tábor 518/42c, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Arch. Leoš Chromek |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2011 do 5.5.2011 |
Adresa | Tábor 517/42b, 60200 Brno |
IČO: | 28349458 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Tábor 42a,42b,42c,42d, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 7. 2009 |
Sídlo: | Tábor 519/42, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |