Společenství vlastníků domu Šumavská čp. 1082 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Šumavská čp. 1082 (05467179) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Šumavská 1082/4, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 10. 2016 Společenství vlastníků domu Šumavská čp. 1082 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Šumavská čp. 1082 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Šumavská čp. 1082 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 10. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 17633 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05467179 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Šumavská čp. 1082 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.10.2016 |
Zapsána dne: | 14.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šumavská 1082/4, Praha 12000, Česká republika | 14.10.2016 |
---|
předseda výboru | Mgr. Petr Scholz |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2020 |
Adresa | Štěpánská 630/57, 11000 Praha |
člen výboru | PhDr. Karel Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2020 |
Adresa | Šumavská 1082/4, 12000 Praha |
člen výboru | Ing. Vít Dobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 |
Adresa | Šumavská 1082/4, 12000 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Žwak |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2018 do 6.4.2020 |
Adresa | Chocholova 856, 14900 Praha |
člen výboru | Bc. Jaroslav Boucník DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 6.4.2020 |
Adresa | Bubenská 441/5, 17000 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Žwak |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 12.9.2018 |
Adresa | Šumavská 1082/4, 12000 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Žwak |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 12.9.2018 |
Adresa | Šumavská 1082/4, 12000 Praha |
IČO: | 05467179 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Šumavská čp. 1082 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 10. 2016 |
Sídlo: | Šumavská 1082/4, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |