Společenství vlastníků domu Škroupova 1192/3, Děčín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Škroupova 1192/3, Děčín (25498029) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Škroupova 1192/3, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 2004 Společenství vlastníků domu Škroupova 1192/3, Děčín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Škroupova 1192/3, Děčín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Škroupova 1192/3, Děčín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 12. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3126 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25498029 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Škroupova 1192/3, Děčín II | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.12.2004 |
Zapsána dne: | 1.12.2004 | |
Společenství vzniklo dne 15.3.2004. | 1.12.2004 - 15.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Škroupova 1192/3, Děčín 40502, Česká republika | 14.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Škroupova 1192/3, Děčín II , Česká republika | 1.12.2004 - 14.8.2015 |
Předseda výboru | Bohumír Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | Škroupova 1192/3, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Eliška Vičíková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | Škroupova 1192/3, 40502 Děčín |
Člen výboru | MUDr. Jiřina Gratzelová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | Škroupova 1192/3, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Eliška Vičíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2015 do 15.7.2020 |
Adresa | Škroupova 1192/3, 40502 Děčín |
Člen výboru | MUDr. Jiřina Gratzelová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2015 do 15.7.2020 |
Adresa | Škroupova 1192/3, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Bohumír Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2015 do 15.7.2020 |
Adresa | Škroupova 1192/3, 40502 Děčín |
Člen výboru | MUDr. Jiřina Gratzelová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2010 do 14.8.2015 |
Adresa | Škroupova 1192/3, Děčín II |
Místopředseda výboru | Bohumír Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2010 do 14.8.2015 |
Adresa | Škroupova 1192/3, Děčín II |
Předseda výboru | Eliška Vičíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2010 do 14.8.2015 |
Adresa | Škroupova 1192/3, Děčín II |
Předseda | Petr Vojík |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2004 do 30.10.2010 |
Adresa | Škroupova 1192/3, Děčín II |
Místopředseda | Bohumír Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2004 do 30.10.2010 |
Adresa | Škroupova 1192/3, Děčín II |
Člen | MUDr. Jiřina Gratzelová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2004 do 30.10.2010 |
Adresa | Škroupova 1192/3, Děčín II |
IČO: | 25498029 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Škroupova 1192/3, Děčín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 12. 2004 |
Sídlo: | Škroupova 1192/3, Děčín 40502 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |