Společenství vlastníků domu Rybova 1909, Hradec Králové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Rybova 1909, Hradec Králové (28785436) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rybova 1909/28, 50009 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2010 Společenství vlastníků domu Rybova 1909, Hradec Králové má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Rybova 1909, Hradec Králové nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Rybova 1909, Hradec Králové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4802 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28785436 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Rybova 1909, Hradec Králové | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.2.2010 |
Zapsána dne: | 4.2.2010 | |
Den vzniku společenství: 18. 8. 2009 | 4.2.2010 - 3.8.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.2.2010 - 3.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybova 1909/28, Hradec Králové 50009, Česká republika | 10.11.2016 |
---|
předseda výboru | MUDr. Petr Zdráhal |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2019 |
Adresa | Rybova 1909/28, 50009 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Mgr. Iva Nehybová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2019 |
Adresa | Rybova 1899/6, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | Žaneta Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2019 |
Adresa | Moravská 726/8, 50009 Hradec Králové |
předseda výboru | Luděk Šuler |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 7.12.2019 |
Adresa | K Hvězdárně 1167/2, 50008 Hradec Králové |
člen výboru | Žaneta Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2017 do 7.12.2019 |
Adresa | Moravská 726/8, 50009 Hradec Králové |
místopředseda výboru | MDDr. Kristýna Báčová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 do 7.12.2019 |
Adresa | Všehrdova 146/3, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Luděk Šuler |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 19.6.2019 |
Adresa | Čajkovského 910/5, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | Žaneta Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 16.8.2017 |
Adresa | Rybova 1909/28, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | Žaneta Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 16.8.2017 |
Adresa | Rybova 1909/28, 50009 Hradec Králové |
místopředseda výboru | MDDr. Kristýna Báčová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 19.10.2016 |
Adresa | Rybova 1909/26, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | Žaneta Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 3.8.2015 |
Adresa | Rybova 1909/28, 50009 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Kristýna Báčová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 3.8.2015 |
Adresa | Rybova 1909/26, 50009 Hradec Králové |
předseda výboru | Luděk Šuler |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 3.8.2015 |
Adresa | Čajkovského 910/5, 50009 Hradec Králové |
předseda výboru | Luděk Šuler |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2010 do 7.5.2013 |
Adresa | Čajkovského 910/5, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | Žaneta Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2010 do 7.5.2013 |
Adresa | Rybova 1909/28, 50009 Hradec Králové |
místopředseda výboru | MDDr. Kristýna Báčová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2011 do 7.5.2013 |
Adresa | Rybova 1909/26, 50009 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Květoslava Mutzerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2010 do 27.4.2011 |
Adresa | Rybova 1909/28, 50009 Hradec Králové |
IČO: | 28785436 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Rybova 1909, Hradec Králové |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 2. 2010 |
Sídlo: | Rybova 1909/28, Hradec Králové 50009 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |