Společenství vlastníků domu Rybova 1899, Hradec Králové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Rybova 1899, Hradec Králové (27497445) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rybova 1899/4, 50009 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 7. 2006 Společenství vlastníků domu Rybova 1899, Hradec Králové má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Rybova 1899, Hradec Králové nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Rybova 1899, Hradec Králové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 7. 7. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3425 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27497445 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Rybova 1899, Hradec Králové | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.7.2006 |
Zapsána dne: | 7.7.2006 | |
Den vzniku společenství: 21.4.2006 | 7.7.2006 - 20.10.2020 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 7.7.2006 - 20.10.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybova 1899/4, Hradec Králové 50009, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Rybova 1899/4, Hradec Králové 50009, Česká republika | 7.7.2006 - 4.10.2016 |
předseda výboru | Martina Čiháková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2024 |
Adresa | 200, 50312 Všestary |
člen výboru | Ing. Petr Kulhánek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2024 |
Adresa | Rybova 1899/6, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | Jan Kůžel |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2024 |
Adresa | Truhlářská 266/36, 50341 Hradec Králové |
Předseda výboru | Martina Čiháková |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2020 do 5.9.2024 |
Adresa | 200, 50312 Všestary |
Místopředseda výboru | Ing. Petr Kulhánek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2020 do 5.9.2024 |
Adresa | Rybova 1899/6, 50009 Hradec Králové |
Člen výboru | Jan Bavor |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 do 5.9.2024 |
Adresa | 713, 50343 Černilov |
Člen výboru | Jan Bavor |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2020 do 15.5.2024 |
Adresa | Rybova 1899/4, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | Tomáš Wallstein |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 20.10.2020 |
Adresa | Markovická 363/38, 50003 Hradec Králové |
předseda výboru | Tomáš Hosa |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 20.10.2020 |
Adresa | Rybova 1899/6, 50009 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Alena Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2017 do 20.10.2020 |
Adresa | K Vyhlídce 930, 25091 Zeleneč |
místopředseda výboru | Alena Capková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 29.3.2017 |
Adresa | K Vyhlídce 930, 25091 Zeleneč |
člen výboru | Tomáš Wallstein |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2008 do 4.10.2016 |
Adresa | Rybova 1899/4, 50009 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Alena Capková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2008 do 4.10.2016 |
Adresa | Rybova 1899/4, 50009 Hradec Králové |
předseda výboru | Tomáš Hosa |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2008 do 4.10.2016 |
Adresa | Rybova 1899/6, 50009 Hradec Králové |
předseda výboru | Jana Holinková |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 1.10.2008 |
Adresa | třída SNP 632/30, 50003 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Alena Capková |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 1.10.2008 |
Adresa | Rybova 1899/4, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | Jaroslava Řezníčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 1.10.2008 |
Adresa | Rybova 1899/6, 50009 Hradec Králové |
IČO: | 27497445 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Rybova 1899, Hradec Králové |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 7. 2006 |
Sídlo: | Rybova 1899/4, Hradec Králové 50009 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |