Společenství vlastníků domu Říkovice č.p. 29 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Říkovice č.p. 29 (27809081) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 29, 75118 Říkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 8. 2007 Společenství vlastníků domu Říkovice č.p. 29 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Říkovice č.p. 29 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Říkovice č.p. 29 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5839 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27809081 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Říkovice č.p. 29 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.8.2007 |
Zapsána dne: | 16.8.2007 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2007 Orgány společenství: - shromáždění - výbor | 16.8.2007 - 2.3.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 29, Říkovice 75118, Česká republika | 23.11.2016 |
---|
místopředseda výboru | Milan Nevřala |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 |
Adresa | 129, 75118 Říkovice |
člen výboru | Eva Přívětivá |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 |
Adresa | 29, 75118 Říkovice |
předseda výboru | Dana Fryčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 |
Adresa | 29, 75118 Říkovice |
Člen výboru | Ing. Miroslav Zavřel |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 do 8.7.2022 |
Adresa | 208, 76823 Žalkovice |
Předseda výboru | Michal Nesvadbík |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 8.7.2022 |
Adresa | 29, 75118 Říkovice |
Místopředseda výboru | Milan Nevřala |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 8.7.2022 |
Adresa | 129, 75118 Říkovice |
Člen výboru | Vladimír Humpa |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 8.7.2022 |
Adresa | 100, 75103 Citov |
Člen výboru | Ing. Miroslav Zavřel |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 do 18.12.2020 |
Adresa | 29, 75118 Říkovice |
Člen výboru | Ing. Miroslav Zavřel |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 23.9.2020 |
Adresa | 143, 75118 Říkovice |
místopředseda výboru | Milan Nevřala |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | 129, 75118 Říkovice |
předseda výboru | Ing. Miroslav Zavřel |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 2.10.2018 |
Adresa | 143, 75118 Říkovice |
člen výboru | Vladimír Humpa |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 2.10.2018 |
Adresa | 100, 75103 Citov |
místopředseda výboru | Milan Nevřala |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | 129, 75118 Říkovice |
člen výboru | Vladimír Humpa |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 2.10.2018 |
Adresa | 100, 75103 Citov |
předseda výboru | Ing. Miroslav Zavřel |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 2.10.2018 |
Adresa | 143, 75118 Říkovice |
místopředseda výboru | Milan Nevřala |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 5.5.2017 |
Adresa | 29, 75118 Říkovice |
místopředseda výboru | Milan Nevřala |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 5.5.2017 |
Adresa | 29, 75118 Říkovice |
člen výboru | Vladimír Humpa |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 23.11.2016 |
Adresa | 29, 75118 Říkovice |
místopředseda výboru | Milan Nevřala |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 23.11.2016 |
Adresa | 29, 75118 Říkovice |
předseda výboru | Ing. Miroslav Zavřel |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 23.11.2016 |
Adresa | 143, 75118 Říkovice |
předseda výboru | Ing. Josef Nesvadbík |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2007 do 21.12.2011 |
Adresa | 29, Říkovice |
člen výboru | Jozef Lausch |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2011 do 21.12.2011 |
Adresa | Slaměníkova 2401/2, Přerov |
místopředseda výboru | Dana Fryčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2011 do 21.12.2011 |
Adresa | 29, Říkovice |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Zavřel |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2007 do 7.2.2011 |
Adresa | 143, Říkovice |
člen výboru | Dana Fryčková |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2007 do 7.2.2011 |
Adresa | 29, Říkovice |
IČO: | 27809081 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Říkovice č.p. 29 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Říkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 8. 2007 |
Sídlo: | 29, Říkovice 75118 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |