Společenství vlastníků domu Revoluční 1856-8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Revoluční 1856-8 (28339932) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Revoluční 1858/14, 59101 Žďár nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2009 Společenství vlastníků domu Revoluční 1856-8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Revoluční 1856-8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Revoluční 1856-8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7089 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28339932 | |
Jméno: | Společenství pro dům Revoluční 1856-8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.5.2009 |
Zapsána dne: | 15.5.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 1858/14, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 5.5.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Revoluční 1858/14, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 15.5.2009 - 5.5.2014 |
Člen výboru | Pavel Šteidl |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2023 |
Adresa | 4, 58001 Šlapanov |
Místopředseda výboru | Ing. Libor Vostrejš |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2022 |
Adresa | Revoluční 1856/10, 59101 Žďár nad Sázavou |
Předseda výboru | Josef Mrkos |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2024 |
Adresa | Revoluční 1856/10, 59101 Žďár nad Sázavou |
Předseda výboru | Bohumil Hanus |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2022 do 11.7.2024 |
Adresa | Revoluční 1858/14, 59101 Žďár nad Sázavou |
Člen výboru | Pavel Šteidl |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2022 do 21.4.2023 |
Adresa | Revoluční 1856/10, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda výboru | Ing. Libor Vostrejš |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 7.6.2022 |
Adresa | Revoluční 1856/10, 59101 Žďár nad Sázavou |
místopředseda výboru | Pavel Šteidl |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 7.6.2022 |
Adresa | Revoluční 1856/10, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen výboru | Blanka Synková |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 7.6.2022 |
Adresa | Revoluční 1858/14, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda výboru | Libor Vostrejš |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2014 do 22.5.2019 |
Adresa | Revoluční 1856/10, 59101 Žďár nad Sázavou |
místopředseda výboru | Denisa Bencová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2014 do 22.5.2019 |
Adresa | 65, 59212 Nové Dvory |
člen výboru | Květoslava Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 do 22.5.2019 |
Adresa | Neumannova 2075/45, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen výboru | Květoslava Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2014 do 16.6.2017 |
Adresa | Revoluční 1858/14, 59101 Žďár nad Sázavou |
místopředseda výboru | Denisa Bencová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2009 do 5.5.2014 |
Adresa | 65, 59212 Nové Dvory |
člen výboru | Květoslava Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2009 do 5.5.2014 |
Adresa | Revoluční 1858/14, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda výboru | Ing. Libor Vostrejš |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2009 do 5.5.2014 |
Adresa | Revoluční 1856/10, 59101 Žďár nad Sázavou |
IČO: | 28339932 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Revoluční 1856-8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Žďár nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 5. 2009 |
Sídlo: | Revoluční 1858/14, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |