Společenství vlastníků domu Praha 3, Chvalova 6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Praha 3, Chvalova 6 (04315219) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Chvalova 1180/6, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 2015 Společenství vlastníků domu Praha 3, Chvalova 6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Praha 3, Chvalova 6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Praha 3, Chvalova 6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 16737 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04315219 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Praha 3, Chvalova 6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.9.2015 17.9.2015 |
Zapsána dne: | 17.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chvalova 1180/6, Praha 13000, Česká republika | 17.9.2015 |
---|
předseda výboru | Mgr. Johana Žerníčková Kasalová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2022 |
Adresa | Nádražní 688, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Mg.A. Filip Šach |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2022 |
Adresa | Na dlážděnce 857/54c, 18200 Praha |
člen výboru | Marie Hošnová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2022 |
Adresa | Kubelíkova 1208/39, 13000 Praha |
předseda výboru | Mgr. Johana Žerníčková Kasalová MCs. |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 do 19.7.2022 |
Adresa | Chvalova 1180/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Michal Dřevo |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 do 19.7.2022 |
Adresa | Vídeňská 172, 25250 Vestec |
člen výboru | MgA. Filip Šach |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 do 19.7.2022 |
Adresa | Na dlážděnce 857/54c, 18200 Praha |
člen výboru | MgA. Filip Šach |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 do 28.4.2017 |
Adresa | Čáslavská 1866/7, 13000 Praha |
člen výboru | MgA. Filip Šach |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 do 28.4.2017 |
Adresa | Čáslavská 1866/7, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Michal Dřevo |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 do 8.4.2016 |
Adresa | Vídeňská 172, 25242 Vestec |
člen výboru | Ing. Michal Dřevo |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 do 8.4.2016 |
Adresa | Vídeňská 172, 25242 Vestec |
IČO: | 04315219 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Praha 3, Chvalova 6 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 9. 2015 |
Sídlo: | Chvalova 1180/6, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |