Společenství vlastníků domu Oty Bubeníčka č.p. 1639, Praha - Uhříněves má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Oty Bubeníčka č.p. 1639, Praha - Uhříněves (08615489) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Oty Bubeníčka 1639/10, 10400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 2019 Společenství vlastníků domu Oty Bubeníčka č.p. 1639, Praha - Uhříněves má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Oty Bubeníčka č.p. 1639, Praha - Uhříněves nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Oty Bubeníčka č.p. 1639, Praha - Uhříněves na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 10. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 19556 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08615489 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Oty Bubeníčka č.p. 1639, Praha - Uhříněves | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.10.2019 |
Zapsána dne: | 17.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Oty Bubeníčka 1639/10, Praha 10400, Česká republika | 17.10.2019 |
---|
předseda výboru společenství | Jiří Šejnost |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2022 |
Adresa | Přátelství 708/10, 10400 Praha |
člen výboru společenství | Dagmar Drábková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2022 |
Adresa | Přátelství 708/10, 10400 Praha |
člen výboru společenství | Marie Polívková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2022 |
Adresa | Vršovická 753/76, 10000 Praha |
člen výboru | Lucie Dohnalová |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2021 do 17.10.2022 |
Adresa | Oty Bubeníčka 1639/8, 10400 Praha |
předseda výboru | Martin Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 17.10.2022 |
Adresa | Rozkvet 2036 , Považská Bystrica |
člen výboru | Kateřina Polanská |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 17.10.2022 |
Adresa | Sládkova 859, 53973 Skuteč |
člen výboru | Lucie Šustrová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2021 do 29.9.2021 |
Adresa | Oty Bubeníčka 1639/8, 10400 Praha |
člen výboru | Lucie Šustrová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2021 do 17.6.2021 |
Adresa | K Říčanům 887, 10300 Praha |
člen výboru | Lucie Šustrová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 13.2.2021 |
Adresa | 57, 36301 Velichov |
předseda výboru | Ing. Jiří Pelnář |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2019 do 10.2.2021 |
Adresa | Járy Cimrmana 40, 25163 Kunice |
člen výboru | Karel Slach |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2019 do 10.2.2021 |
Adresa | Brdičkova 1916/11, 15500 Praha |
člen výboru | Jitka Dolejšová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2019 do 10.2.2021 |
Adresa | Řevnická 569, 25210 Mníšek pod Brdy |
IČO: | 08615489 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Oty Bubeníčka č.p. 1639, Praha - Uhříněves |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 10. 2019 |
Sídlo: | Oty Bubeníčka 1639/10, Praha 10400 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |