Společenství vlastníků domu Orelská 626/18, Praha 10 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Orelská 626/18, Praha 10 (24800511) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Orelská 626/18, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2011 Společenství vlastníků domu Orelská 626/18, Praha 10 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Orelská 626/18, Praha 10 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Orelská 626/18, Praha 10 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12362 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24800511 | |
Jméno: | Společenství domu Orelská 626/18, Praha 10 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.3.2011 |
Zapsána dne: | 4.3.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Orelská 626/18, Praha 10100, Česká republika | 27.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Orelská 626/18, Praha 10 10100, Česká republika | 4.3.2011 - 27.11.2015 |
místopředseda výboru | Jiří Cveček |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
předseda výboru | Martina Schlifková |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 |
Adresa | Slovinská 994/25, 10100 Praha |
předseda výboru | Karel Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2021 do 2.9.2022 |
Adresa | Pavla Beneše 750/8, 19900 Praha |
místopředseda výboru | Martina Schlifková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2021 do 2.9.2022 |
Adresa | Slovinská 994/25, 10100 Praha |
člen výboru | Jiří Cveček |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2021 do 2.9.2022 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
Člen výboru | Magdaléna Matýšková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 16.11.2021 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
Předseda výboru | Ing. Jiří Cveček |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 16.11.2021 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
Místopředseda výboru | Bc. Petr Olekšák |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2020 do 16.11.2021 |
Adresa | Naskové 1335/1j, 15000 Praha |
Místopředseda výboru | Bc. Petr Olekšák |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 26.8.2020 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
člen výboru | Tomáš Bajusz |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 13.1.2017 |
Adresa | Příčná 1955/10, 11000 Praha |
místopředseda výboru | Magdaléna Matýšková |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 13.1.2017 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Cveček |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 13.1.2017 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
člen výboru | Tomáš Bajusz |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 13.1.2017 |
Adresa | Příčná 1955/10, 11000 Praha |
místopředseda výboru | Magdaléna Matýšková |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 13.1.2017 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Cveček |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 13.1.2017 |
Adresa | Orelská 626/18, 10100 Praha |
místopředseda výboru | Magdaléna Matýšková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | Belgická 280/1, 12000 Praha 2 |
člen výboru | Tomáš Bajusz |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | Valentinská 22/12, 11000 Praha 1 |
předseda výboru | Ing. Jiří Cveček |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | K Nábřeží 1788/11, 35002 Cheb |
IČO: | 24800511 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Orelská 626/18, Praha 10 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 3. 2011 |
Sídlo: | Orelská 626/18, Praha 10100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |